Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Årsbeskæftigelse | Bestyrelse | Direktion | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Revisor | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2010-06-25 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-25 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-24 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Hårup Skovvej 6, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-06-25 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2002-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-25 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2001-07-23 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-25 fjernes Hovedbranche: Detailhandel med personbiler, varebiler og minibusser (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-06-25 fjernes Navne: ELLI ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-06-25 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-25 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-25 fjernes Stiftere: Jan Vestergaard Kristoffersen, FAURSKOV HOLDING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-25 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-05-25 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-05-24 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2009-10-09 fjernes Bestyrelse: Thomas Vestergaard Kristoffersen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-10-09 fjernes Direktion: Thomas Vestergaard Kristoffersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2009-08-31 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-08-30 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2009-05-14 fjernes Revisor: INVEST SM, Kjellerup ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2009-03-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hårup Skovvej 6, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-03-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Bynkevej 5, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Detailhandel med personbiler, varebiler og minibusser (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Detailhandel med biler (offentliggjort 2006-08-14)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bynkevej 5, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Bynkevej 5, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2006-05-17)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-08-14 tilføjes Hovedbranche: Detailhandel med biler (offentliggjort 2006-08-14)
Den 2006-08-13 fjernes Hovedbranche: Anden engroshandel (offentliggjort 2003-01-30)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-05-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bynkevej 5, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2006-05-17)
Den 2006-05-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Hårupvej 12, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-05-15 tilføjes Bestyrelse: Thomas Vestergaard Kristoffersen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-15 tilføjes Direktion: Thomas Vestergaard Kristoffersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-15 fjernes Direktion: Frank Faurskov Hansen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-15 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel og produktion og anden dermed i forbindelse stående virksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-15 tilføjes Navne: ELLI ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-05-14 fjernes Navne: STOFFER PROVISION ApS (offentliggjort 2001-07-31)
Den 2006-05-15 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator alene (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-15 tilføjes Vedtægter: 2006-05-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-01-01 tilføjes Hovedbranche: Anden engroshandel (offentliggjort 2003-01-30)
Den 2002-12-31 fjernes Hovedbranche: Anden engroshandel (offentliggjort 2002-03-19)
Den 2002-03-19 tilføjes Hovedbranche: Anden engroshandel (offentliggjort 2002-03-19)
Den 2002-03-18 fjernes Hovedbranche: Tømrer- og bygningssnedkerforretninger (offentliggjort 2002-03-19)
Den 2001-07-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hårupvej 12, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-07-23 tilføjes Direktion: Frank Faurskov Hansen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-07-23 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2002-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-07-23 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2001-07-23 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-07-23 tilføjes Hovedbranche: Tømrer- og bygningssnedkerforretninger (offentliggjort 2002-03-19)
Den 2001-07-23 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-07-23 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-07-23 tilføjes Navne: STOFFER PROVISION ApS (offentliggjort 2001-07-31)
Den 2001-07-23 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-07-23 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-07-23 tilføjes Revisor: INVEST SM, Kjellerup ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-07-23 tilføjes Stiftere: Jan Vestergaard Kristoffersen, FAURSKOV HOLDING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-07-23 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-07-23 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)