Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Finn Junge-Jensen(virk.: 62) Bestyrelsesmedlem, Næstformand | 1,61 % | 1,61 % | 1,61 % | 1,61 % |
Thomas Peider Hofman-Bang(virk.: 76) Bestyrelsesmedlem, Formand | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Per Holten-Andersen(virk.: 27) Bestyrelsesmedlem | 3,70 % | 3,70 % | 3,70 % | 3,70 % |
Helle Regitze Rasmussen(virk.: 3) Adm. Dir. | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Arie Dirk Boon(virk.: 9) Bestyrelsesmedlem | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Trine Ahrenkiel(virk.: 6) Bestyrelsesmedlem | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Pct. | 1,09 % | 1,09 % | 1,09 % | 1,09 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Ikke aktiv i virksomheden | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Niels Christian Gangsted-Rasmussen(virk.: 42) | 4,76 % | 4,76 % | 4,76 % | 16,67 % |
Andreas Peter Nicolaisen(virk.: 17) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Peter Frans Pietras(virk.: 6) | 16,67 % | 16,67 % | 16,67 % | 16,67 % |
Niels Hylleholt Kjeldsen(virk.: 6) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Hakon Iversen(virk.: 2) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Charlotte Irene Aller(virk.: 5) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Peter Jonasson(virk.: 1) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Kirsten Winther Jørgensen(virk.: 1) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Pct. | 3,75 % | 3,75 % | 3,75 % | 10,00 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Per Holten-Andersen | 01.01.2007 | Amalievej 22, 1875 Frederiksberg C |
Finn Junge-Jensen | 01.01.2007 | Hambros Alle 28A, 2900 Hellerup |
Helle Regitze Rasmussen | 01.01.2007 | Holtegårdsvej 73, 2840 Holte |
Thomas Peider Hofman-Bang | 01.09.2007 | Hjalmarsvej 4, 2920 Charlottenlund |
Trine Ahrenkiel | 01.12.2012 | Vejlesøvej 31, 2840 Holte |
Arie Dirk Boon | 07.02.2018 | Skt. Pauls Gade 11B, 8000 Aarhus C |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Niels Christian Gangsted-Rasmussen | 01.01.2007 | Esplanaden 18, 1263 København K |
Niels Hylleholt Kjeldsen | 01.01.2007 | Kirkesvinget 20, 2610 Rødovre |
Kirsten Winther Jørgensen | 15.06.2011 | Banevej 3, 4653 Karise |
Charlotte Irene Aller | 01.12.2015 | Teglholm Tværvej 29, 2450 København SV |
Peter Jonasson | ||
Hakon Iversen | 15.05.2021 | Alliancevej 6B, 2450 København SV |
Peter Frans Pietras | 01.10.2021 | Musholmvej 17, 4220 Korsør |
Aktive virksomheder: (1) | CVR | Status | Branche |
---|---|---|---|
FONDEN CBS ACADEMIC HOUSING | 26152372 | NORMAL | Anden udlejning af boliger (682030) |
Dato | Afstand | Fra | Til |
---|---|---|---|
13.03.2012 | 1,67 (km) | Solbjerg Plads 3, 2000 Frederiksberg | Dalgas Have 15, 2000 Frederiksberg |
25.09.2017 | 1,00 (km) | Dalgas Have 15, 2000 Frederiksberg | Porcelænshaven 18B, 2000 Frederiksberg |
FONDEN CBS ACADEMIC HOUSING. |
Sidst opdateret den 19.04.2018 og angivet som gældende fra 13.03.2018 (2381 dage). |
Lignende navne | CVR |
---|---|
Fonden Campus Kollegiet | 35248862 |
Fonden Carl Oluf Hansens Familielegat | 18686198 |
Fonden Casa Latinoamericana | 38631179 |
FONDEN CAT INVEST ZEALAND | 33145977 |
FONDEN CBS ACADEMIC HOUSING | 26152372 |
Fonden Center Danmark Fund | 40176764 |
Fonden Center for Autisme | 66946819 |
Fonden Chart | 42746762 |
Fonden CHART ART FOUNDATION | 42746762 |
Fonden Chiligruppen | 33090641 |
Aktive person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Finn Junge-Jensen(virk.: 62) Bestyrelsesmedlem, Næstformand | 36 | 0 | 0 | 1 | 23 | 2 |
Thomas Peider Hofman-Bang(virk.: 76) Bestyrelsesmedlem, Formand | 41 | 0 | 1 | 0 | 20 | 14 |
Per Holten-Andersen(virk.: 27) Bestyrelsesmedlem | 15 | 0 | 0 | 1 | 7 | 4 |
Helle Regitze Rasmussen(virk.: 3) Adm. Dir. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Arie Dirk Boon(virk.: 9) Bestyrelsesmedlem | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
Trine Ahrenkiel(virk.: 6) Bestyrelsesmedlem | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Pct. | 55 % | 0 % | 1 % | 1 % | 28 % | 15 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Niels Christian Gangsted-Rasmussen(virk.: 42) Ikke aktiv i virksomheden. | 14 | 0 | 0 | 7 | 16 | 5 |
Andreas Peter Nicolaisen(virk.: 17) Ikke aktiv i virksomheden. | 7 | 0 | 0 | 2 | 7 | 1 |
Peter Frans Pietras(virk.: 6) Ikke aktiv i virksomheden. | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Niels Hylleholt Kjeldsen(virk.: 6) Ikke aktiv i virksomheden. | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Hakon Iversen(virk.: 2) Ikke aktiv i virksomheden. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Charlotte Irene Aller(virk.: 5) Ikke aktiv i virksomheden. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Peter Jonasson(virk.: 1) Ikke aktiv i virksomheden. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kirsten Winther Jørgensen(virk.: 1) Ikke aktiv i virksomheden. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sum | 101 | 0 | 1 | 2 | 51 | 28 |
Pct. | 41 % | 0 % | 0 % | 13 % | 35 % | 11 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Finn Junge-Jensen(virk.: 62) Bestyrelsesmedlem, Næstformand | 46 | 0 | 1 | 22 |
Thomas Peider Hofman-Bang(virk.: 76) Bestyrelsesmedlem, Formand | 73 | 6 | 0 | 20 |
Per Holten-Andersen(virk.: 27) Bestyrelsesmedlem | 17 | 0 | 1 | 10 |
Helle Regitze Rasmussen(virk.: 3) Adm. Dir. | 1 | 1 | 0 | 1 |
Arie Dirk Boon(virk.: 9) Bestyrelsesmedlem | 5 | 0 | 0 | 5 |
Trine Ahrenkiel(virk.: 6) Bestyrelsesmedlem | 3 | 0 | 0 | 3 |
Sum | 145 | 7 | 2 | 61 |
Pct. | 67 % | 3 % | 1 % | 28 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Niels Christian Gangsted-Rasmussen(virk.: 42) Ikke aktiv i virksomheden | 31 | 19 | 2 | 16 |
Andreas Peter Nicolaisen(virk.: 17) Ikke aktiv i virksomheden | 6 | 4 | 1 | 8 |
Peter Frans Pietras(virk.: 6) Ikke aktiv i virksomheden | 4 | 1 | 1 | 0 |
Niels Hylleholt Kjeldsen(virk.: 6) Ikke aktiv i virksomheden | 7 | 3 | 0 | 2 |
Hakon Iversen(virk.: 2) Ikke aktiv i virksomheden | 1 | 0 | 0 | 2 |
Charlotte Irene Aller(virk.: 5) Ikke aktiv i virksomheden | 1 | 1 | 1 | 3 |
Peter Jonasson(virk.: 1) Ikke aktiv i virksomheden | 1 | 0 | 0 | 0 |
Kirsten Winther Jørgensen(virk.: 1) Ikke aktiv i virksomheden | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sum | 52 | 28 | 5 | 31 |
Pct. | 45 % | 24 % | 4 % | 27 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |