Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Binavne | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Interessenter | Legale ejere | Navne | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | Virksomhedsform | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Formål | Direktion |
Den 2019-12-05 tilføjes Virksomhedsstatus: SLETTET (offentliggjort 2019-12-05)
Den 2019-12-05 fjernes Virksomhedsstatus: SLETTET (offentliggjort 2019-12-05)
Den 2019-12-04 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-12-05)
Den 2019-12-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Niels Bohrs Allé 21, 5230 Odense M (offentliggjort 2019-12-05)
Den 2019-12-05 fjernes Binavne: K/S EJENDOMSINVEST XXVI (offentliggjort 2019-12-05)
Den 2019-12-05 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2001-12-31 (offentliggjort 2019-12-05)
Den 2019-12-05 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2001-06-21 (offentliggjort 2019-12-05)
Den 2019-12-05 fjernes Hovedbranche: Administration af fast ejendom på kontraktbasis (offentliggjort 2019-12-05)
Den 2019-12-05 fjernes Interessenter: BAHNHOFSTRASSE 78, DISSEN ApS (offentliggjort 2019-12-05)
Den 2019-12-05 fjernes Legale ejere: Carsten Georg Lauth, Uffe Tjelle Fabrin, Lynge Te Lynge, Hans Peter Mørk Hansen, Lone Clemmesen, Michael Wengel-Nielsen, Poul Frits Bruun Ludvigsen, Margit Nielsen, Birthe Hanne Grøndal, Holme Ejendomsinvest ApS (offentliggjort 2019-12-05)
Den 2019-12-05 fjernes Navne: K/S BAHNHOFSTRASSE, DISSEN (offentliggjort 2019-12-05)
Den 2019-12-05 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-12-05)
Den 2019-12-05 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-12-05)
Den 2019-12-05 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-12-05)
Den 2019-12-05 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2019-12-05)
Den 2019-12-05 fjernes Virksomhedsform: 40 (offentliggjort 2019-12-05)
Den 2019-05-22 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2019-12-05)
Den 2019-02-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Niels Bohrs Allé 21, 5230 Odense M (offentliggjort 2019-12-05)
Den 2019-02-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Niels Bohrs Allé 19, 5230 Odense M (offentliggjort 2019-02-19)
Den 2019-01-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Niels Bohrs Allé 19, 5230 Odense M (offentliggjort 2019-02-19)
Den 2019-01-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Niels Bohrs Allé 19, 5230 Odense M (offentliggjort 2019-01-15)
Den 2018-10-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Niels Bohrs Allé 19, 5230 Odense M (offentliggjort 2019-01-15)
Den 2018-10-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Niels Bohrs Allé 19, 5230 Odense M (offentliggjort 2018-10-15)
Den 2018-10-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Niels Bohrs Allé 19, 5230 Odense M (offentliggjort 2018-10-15)
Den 2018-10-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Niels Bohrs Allé 19, 5230 Odense M (offentliggjort 2018-10-11)
Den 2017-09-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Niels Bohrs Allé 19, 5230 Odense M (offentliggjort 2018-10-11)
Den 2017-09-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Regnbuepladsen 5, 1550 København V (offentliggjort 2017-09-07)
Den 2017-01-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Regnbuepladsen 5, 1550 København V (offentliggjort 2017-09-07)
Den 2017-01-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Regnbuepladsen 5, 1550 København V (offentliggjort 2017-01-26)
Den 2016-05-03 tilføjes Vedtægter: 2016-05-03 (offentliggjort 2019-12-05)
Den 2016-03-15 tilføjes Vedtægter: 2016-03-15 (offentliggjort 2016-07-04)
Den 2015-12-30 tilføjes Legale ejere: Holme Ejendomsinvest ApS (offentliggjort 2019-12-05)
Den 2015-12-30 fjernes Legale ejere: Jan Søren Poulsen (offentliggjort 2019-05-24)
Den 2015-10-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Regnbuepladsen 5, 1550 København V (offentliggjort 2017-01-26)
Den 2015-10-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Rugårdsvej 46, 2., 5000 Odense C (offentliggjort 2015-10-27)
Den 2015-10-27 tilføjes Hovedbranche: Administration af fast ejendom på kontraktbasis (offentliggjort 2019-12-05)
Den 2015-10-26 fjernes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2015-10-27)
Den 2014-04-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rugårdsvej 46, 2., 5000 Odense C (offentliggjort 2015-10-27)
Den 2014-04-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Rugårdsvej 46, 2., 5000 Odense C (offentliggjort 2014-04-14)
Den 2012-12-31 tilføjes Formål: Selskabets formål er at investere i ejendommen beliggende Bahnhofstrasse 78/Eeke auf dem Heidbrink, 49201 Dissen, Tyskland (offentliggjort 2019-12-05)
Den 2012-12-31 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af komplementaren. (offentliggjort 2019-05-24)
Den 2012-12-31 tilføjes Vedtægter: 2012-12-31 (offentliggjort 2016-05-13)
Den 2012-06-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rugårdsvej 46, 2., 5000 Odense C (offentliggjort 2014-04-14)
Den 2012-06-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Filosofgangen 20, 5000 Odense C (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-10-17 tilføjes Legale ejere: Birthe Hanne Grøndal (offentliggjort 2019-12-05)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2015-10-27)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2002-06-14)
Den 2005-11-16 fjernes Direktion: Pia Constance Hansen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-12-31 tilføjes Legale ejere: Margit Nielsen (offentliggjort 2019-12-05)
Den 2001-12-30 tilføjes Legale ejere: Jan Søren Poulsen, Lone Clemmesen, Michael Wengel-Nielsen, Poul Frits Bruun Ludvigsen (offentliggjort 2019-05-24)
Den 2001-12-29 tilføjes Legale ejere: Hans Peter Mørk Hansen (offentliggjort 2019-12-05)
Den 2001-12-28 tilføjes Legale ejere: Lynge Te Lynge (offentliggjort 2019-12-05)
Den 2001-12-27 tilføjes Legale ejere: Carsten Georg Lauth, Uffe Tjelle Fabrin (offentliggjort 2019-12-05)
Den 2001-12-20 tilføjes Navne: K/S BAHNHOFSTRASSE, DISSEN (offentliggjort 2019-12-05)
Den 2001-12-19 fjernes Navne: K/S HN EJENDOMSINVEST XXVI (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-06-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Filosofgangen 20, 5000 Odense C (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-06-21 tilføjes Binavne: K/S EJENDOMSINVEST XXVI (offentliggjort 2019-12-05)
Den 2001-06-21 tilføjes Direktion: Pia Constance Hansen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-06-21 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2001-12-31 (offentliggjort 2019-12-05)
Den 2001-06-21 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2001-06-21 (offentliggjort 2019-12-05)
Den 2001-06-21 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2002-06-14)
Den 2001-06-21 tilføjes Interessenter: BAHNHOFSTRASSE 78, DISSEN ApS (offentliggjort 2019-12-05)
Den 2001-06-21 tilføjes Navne: K/S HN EJENDOMSINVEST XXVI (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-06-21 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-12-05)
Den 2001-06-21 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-12-05)
Den 2001-06-21 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-12-05)
Den 2001-06-21 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2019-12-05)
Den 2001-06-21 tilføjes Virksomhedsform: 40 (offentliggjort 2019-12-05)
Den 2001-06-21 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-12-05)