Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Heine Strøm | 18.05.2006 | 23.06.2011 | direktion |
Preben Jørgen Olsen | 26.01.2004 | 09.05.2006 | direktion |
Ivan Christensen | 26.02.2003 | 26.01.2004 | direktør |
Finn Jensen | 30.07.2002 | 26.02.2003 | direktion |
Rikke Mortensen | 21.09.2001 | 30.07.2002 | direktion |
Sven Flemming Koch | 02.07.2001 | 21.09.2001 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Torben Ryan Olsen | 14.03.2007 | 23.06.2011 | formand |
Heine Strøm | 09.05.2006 | 23.06.2011 | bestyrelse |
Preben Jørgen Olsen | 09.05.2006 | 14.03.2007 | formand |
Michael Christensen | 12.12.2005 | 23.06.2011 | bestyrelse |