Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Formål | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2003-05-02 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-05-02 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-05-01 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-05-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Engblomstvej 17, 2670 Greve (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-05-02 fjernes Direktion: Kirsten Speidel (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-05-02 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2002-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-05-02 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2001-07-18 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-05-02 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-05-02 fjernes Navne: K.T.D. HOLDING GREVE ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-05-02 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-05-02 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-05-02 fjernes Revisor: Anne Mette Storgaard Høffner (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-05-02 fjernes Stiftere: Kirsten Speidel (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-05-02 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-03-03 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-03-02 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-07-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Engblomstvej 17, 2670 Greve (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-07-18 tilføjes Direktion: Kirsten Speidel (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-07-18 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje og administrere aktier og anparter og sædvanlige i forbindelse hermed værende forretningsmæssige dispositioner. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-07-18 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2002-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-07-18 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2001-07-18 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-07-18 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-07-18 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-07-18 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-07-18 tilføjes Navne: K.T.D. HOLDING GREVE ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-07-18 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-07-18 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-07-18 tilføjes Revisor: Anne Mette Storgaard Høffner (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-07-18 tilføjes Stiftere: Kirsten Speidel (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-07-18 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-07-18 tilføjes Vedtægter: 2001-07-18 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-07-18 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-07-18 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)