Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | Hvidhvask | ||||
Revisor | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Hovedbranche | Direktion | Første regnskabsperiode | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-09-05 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-01-02 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-10-25 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-11-29 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-06-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bovangen 4, 4660 Store Heddinge (offentliggjort 2021-06-05)
Den 2021-06-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Egøjevej 58, 1., 4600 Køge (offentliggjort 2021-06-05)
Den 2001-06-30 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: BAGERIET CAP HORN ApS. (offentliggjort 2015-06-02)
Den 2020-12-20 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-12-18 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-12-10 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-12-01 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-11-22 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2017-11-22)
Den 2016-12-22 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2013-11-28 fjernes Revisor: SEBISA ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-13 tilføjes Revisor: SEBISA ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-13 fjernes Revisor: BJØRNLAURSEN REGISTREREDE REVISORER A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-07-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Egøjevej 58, 1., 4600 Køge (offentliggjort 2021-06-05)
Den 2012-07-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Bovangen 4, 4660 Store Heddinge (offentliggjort 2009-01-07)
Den 2010-11-11 tilføjes Revisor: BJØRNLAURSEN REGISTREREDE REVISORER A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-10-29 fjernes Revisor: Alexandersen Revision v/Susanne Alexandersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-11-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bovangen 4, 4660 Store Heddinge (offentliggjort 2009-01-07)
Den 2008-11-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Egøjevej 58, 4600 Køge (offentliggjort 2003-01-07)
Den 2008-11-17 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive investerings- og finansie- ringsvirksomhed, herunder at eje anparter og aktier samt anden efter direktionens skøn hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-11-17 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-11-17 tilføjes Vedtægter: 2008-11-17 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2007-12-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2004-12-01)
Den 2004-07-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2004-12-01)
Den 2004-06-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-04-14 tilføjes Revisor: Alexandersen Revision v/Susanne Alexandersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-01-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Egøjevej 58, 4600 Køge (offentliggjort 2003-01-07)
Den 2003-01-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Grundtvigsvej 7, 4600 Køge (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Grundtvigsvej 7, 4600 Køge (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Direktion: Ivan Henning Simonsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-06-30 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2002-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-06-30 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2001-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-06-30 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-06-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-06-30 tilføjes Legale ejere: Ivan Henning Simonsen (offentliggjort 2017-11-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Navne: IVAN SIMONSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2001-07-26)
Den 2001-06-30 tilføjes Reelle ejere: Ivan Henning Simonsen (offentliggjort 2017-11-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-06-30 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-06-30 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-06-30 tilføjes Stiftere: Ivan Henning Simonsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-06-30 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2001-07-26)
Den 2001-06-30 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)