Sektion (alle) | |||||||
Binavne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | ||||
Direktion | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Navne | ||||
Regnskabs år | Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | Formål | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2008-09-09 fjernes Binavne: INTERNATIONAL COLOUR ENVELOPE ADVISERS DENMARK A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-04 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-04 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-03 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Hjulmagervej 11, 9490 Pandrup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-09-04 fjernes Bestyrelse: Stig Christensen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-04 fjernes Direktion: Claus Rosenfeldt (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-04 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2001-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-04 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2001-07-02 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-04 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-09-04 fjernes Navne: ICEA DENMARK A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-09-04 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-04 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-04 fjernes Revisor: inforevision statsautoriseret revisionsaktieselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-04 fjernes Stiftere: KR 332 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-04 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2003-06-12)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hjulmagervej 11, 9490 Pandrup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Hjulmagervej 11, 9490 Pandrup (offentliggjort 2001-09-21)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2003-03-17 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2003-06-12)
Den 2003-03-16 fjernes Hovedbranche: Fremstilling af bølgepap og emballage af papir og pap (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-03-07 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-03-06 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-01-13 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel og industri og anden dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-01-13 tilføjes Kapital (Kapital): 1.025.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-01-13 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-01-13 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør i forening med et bestyrelsesmedlem eller af to bestyrelsesmedlemmer eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-01-13 tilføjes Vedtægter: 2003-01-13 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-11-05 tilføjes Bestyrelse: Jan Kloster Sørensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-08-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hjulmagervej 11, 9490 Pandrup (offentliggjort 2001-09-21)
Den 2001-08-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Rådhuspladsen 14, 1550 København V (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-08-28 tilføjes Bestyrelse: Stig Christensen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-08-28 fjernes Bestyrelse: Anders Bjerre Lavesen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-08-28 tilføjes Direktion: Peter Arent Madsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-08-28 fjernes Direktion: Helle Freundlich Andersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-08-28 tilføjes Kapital (Kapital): 1.000.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-08-28 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-08-28 tilføjes Navne: ICEA DENMARK A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-08-27 fjernes Navne: KR 299 A/S (offentliggjort 2001-07-18)
Den 2001-08-28 tilføjes Revisor: inforevision statsautoriseret revisionsaktieselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-08-28 fjernes Revisor: Green IV ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-07-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rådhuspladsen 14, 1550 København V (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-07-02 tilføjes Bestyrelse: Anders Bjerre Lavesen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-07-02 tilføjes Binavne: INTERNATIONAL COLOUR ENVELOPE ADVISERS DENMARK A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-07-02 tilføjes Direktion: Helle Freundlich Andersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-07-02 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2001-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-07-02 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2001-07-02 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-07-02 tilføjes Hovedbranche: Fremstilling af bølgepap og emballage af papir og pap (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-07-02 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-07-02 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-07-02 tilføjes Navne: KR 299 A/S (offentliggjort 2001-07-18)
Den 2001-07-02 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-07-02 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-07-02 tilføjes Revisor: Green IV ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-07-02 tilføjes Stiftere: KR 332 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-07-02 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-07-02 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)