Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Genoptagelse tvangsopløsning | ||||
Hovedbranche | Navne | Opløsningsstrussel seneste | Regnskabs år | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Tegningsregel | Direktion | ||||
Revisor | Formål | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Vedtægter |
Den 2016-01-13 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2016-02-03)
Den 2016-01-13 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2016-02-03)
Den 2016-01-12 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2016-02-03)
Den 2016-01-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Skt. Pauls Gade 10, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2017-05-10)
Den 2016-01-13 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2002-12-31 (offentliggjort 2016-02-03)
Den 2016-01-13 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2001-07-01 (offentliggjort 2016-02-03)
Den 2016-01-13 fjernes Genoptagelse tvangsopløsning: 2007-03-24 (offentliggjort 2016-02-03)
Den 2016-01-13 fjernes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2016-02-03)
Den 2016-01-13 fjernes Navne: CONSULT 3 ApS (offentliggjort 2016-02-03)
Den 2016-01-13 fjernes Opløsningsstrussel seneste: 2014-08-13 (offentliggjort 2016-02-03)
Den 2016-01-13 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-02-03)
Den 2016-01-13 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-02-03)
Den 2016-01-13 fjernes Stiftere: Lars Klingsten (offentliggjort 2016-02-03)
Den 2016-01-13 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-02-03)
Den 2015-11-25 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2016-02-03)
Den 2015-11-24 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-12-14)
Den 2015-03-06 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2016-02-03)
Den 2014-11-26 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-12-14)
Den 2014-11-25 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-08-13 tilføjes Opløsningsstrussel seneste: 2014-08-13 (offentliggjort 2016-02-03)
Den 2014-07-16 fjernes Direktion: Lars Klingsten (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-11-01 fjernes Direktion: Peter Klingsten (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-07-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skt. Pauls Gade 10, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2017-05-10)
Den 2012-07-23 fjernes Beliggenhedsadresse: St.St. Blichers Gade 12, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2017-05-10)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2016-02-03)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Anden virksomhedsrådgivning (offentliggjort 2003-11-11)
Den 2007-06-30 fjernes Revisor: CHRISTENSEN & KJÆR STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-16 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive konsulentvirksomhed med rådgivning og forestå adminisration af virksomheder og fast ejendom. Selskabet kan erhverve fast ejendom til eget brug eller med henblik på udlejning (offentliggjort 2016-02-03)
Den 2007-06-16 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2016-02-03)
Den 2007-06-16 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-02-03)
Den 2007-06-16 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 1 direktør (offentliggjort 2015-03-17)
Den 2007-06-16 tilføjes Vedtægter: 2007-06-16 (offentliggjort 2016-02-03)
Den 2007-06-15 tilføjes Direktion: Peter Klingsten (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-03-24 tilføjes Genoptagelse tvangsopløsning: 2007-03-24 (offentliggjort 2016-02-03)
Den 2007-03-24 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-03-23 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-10-10 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-10-09 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-10-02 tilføjes Revisor: CHRISTENSEN & KJÆR STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-10-02 fjernes Revisor: AKTIESELSKABET AF 18.5 1993 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-07-15 fjernes Direktion: Peter Klingsten (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-01-01 tilføjes Hovedbranche: Anden virksomhedsrådgivning (offentliggjort 2003-11-11)
Den 2002-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-08-28 tilføjes Stiftere: Lars Klingsten (offentliggjort 2016-02-03)
Den 2001-08-28 fjernes Stiftere: Lars Klingsten (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-07-01 tilføjes Direktion: Peter Klingsten (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-07-01 tilføjes Stiftere: Lars Klingsten (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-06-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: St.St. Blichers Gade 12, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2017-05-10)
Den 2001-06-08 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2002-12-31 (offentliggjort 2016-02-03)
Den 2001-06-08 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2001-07-01 (offentliggjort 2016-02-03)
Den 2001-06-08 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-06-08 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-06-08 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-06-08 tilføjes Navne: CONSULT 3 ApS (offentliggjort 2016-02-03)
Den 2001-06-08 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-02-03)
Den 2001-06-08 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-02-03)
Den 2001-06-08 tilføjes Revisor: AKTIESELSKABET AF 18.5 1993 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-06-08 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-02-03)
Den 2001-06-08 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)