Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | ||||
Årsbeskæftigelse | Hvidhvask | Revisor | Beliggenhedsadresse | ||||
Hovedbranche | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Binavne | Direktion | Første regnskabsperiode | Kapital | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-25 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-26 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-30 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-05-12 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-06-12 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2006-03-07 sletter virksomheden Ejerskaber: SMV PARTNER IV ApS. (offentliggjort 2017-01-18)
Den 2007-08-30 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Ankjer Invest ApS. (offentliggjort 2015-11-12)
Den 2009-12-15 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: EJENDOMSSELSKABET LUNDVEJ ApS. (offentliggjort 2015-11-12)
Den 2010-01-24 sletter virksomheden Ejerskaber: Al Mahra Holding ApS. (offentliggjort 2016-04-21)
Den 2010-03-25 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Visionhouse -Islevdalvej 214-220, Rødovre ApS. (offentliggjort 2015-06-14)
Den 2011-05-10 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Visionhouse - Sct. Jacobsvej 12 ApS. (offentliggjort 2015-06-14)
Den 2012-06-27 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Visionhouse - Sct. Jacobsvej 1, Ballerup ApS. (offentliggjort 2015-06-14)
Den 2012-11-14 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Visionhouse - Rugvænget 19, Taastrup ApS. (offentliggjort 2015-06-14)
Den 2013-07-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Visionhouse - Industrigrenen 21-23, Ishøj ApS. (offentliggjort 2015-06-14)
Den 2014-10-07 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Visionhouse - Lyskær 8, Herlev ApS. (offentliggjort 2015-06-12)
Den 2015-02-26 sletter virksomheden Ejerskaber: RISMA SYSTEMS A/S. (offentliggjort 2016-01-13)
Den 2015-07-07 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Visionhouse - Ejby Industrivej 2, Glostrup ApS. (offentliggjort 2017-07-04)
Den 2015-12-21 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Visionhouse - Rugvænget 21, Taastrup ApS. (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2015-12-28 sletter virksomheden Ejerskaber: RISMA SYSTEMS A/S. (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-04-19 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: A-SOLUTIONS A/S. (offentliggjort 2016-04-25)
Den 2016-06-07 sletter virksomheden Ejerskaber: RISMA SYSTEMS A/S. (offentliggjort 2016-12-13)
Den 2016-11-24 sletter virksomheden Ejerskaber: RISMA SYSTEMS A/S. (offentliggjort 2017-09-18)
Den 2017-01-04 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Visionhouse - Erhvervsvej 4, Glostrup ApS. (offentliggjort 2017-01-05)
Den 2017-06-16 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Visionhouse - Industriholmen 17-19, Hvidovre ApS. (offentliggjort 2017-06-19)
Den 2017-08-31 sletter virksomheden Ejerskaber: RISMA SYSTEMS A/S. (offentliggjort 2018-08-08)
Den 2018-03-21 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Visionhouse - Fabriksparken 1, Glostrup ApS. (offentliggjort 2018-03-21)
Den 2018-07-06 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: RISMA SYSTEMS A/S. (offentliggjort 2018-08-08)
Den 2018-09-14 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Visionhouse - Lyskær 15, Herlev ApS. (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2019-03-11 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Visionhouse - Toftebakken 3-13, Birkerød ApS. (offentliggjort 2019-03-12)
Den 2019-09-18 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Visionhouse - Gammelgårdsvej 93, Farum ApS. (offentliggjort 2019-09-19)
Den 2020-01-07 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Visionhouse - Account & Facility ApS. (offentliggjort 2020-01-09)
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-05-29 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-04-27)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-03-15)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-10-17)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-08-31)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-06-29)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-03-21 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-03-01)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-10-18)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-21)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-07-22)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-04-19 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-05-01)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-03-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-21)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-09-30)
Den 2016-07-06 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2016-07-06)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-09-30)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-05-01 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2016-07-06)
Den 2016-05-01 fjernes Revisor: MJAKP P/S (offentliggjort 2016-07-06)
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-04-29 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-06-23)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-06-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-01)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-03-19)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-12-17)
Den 2015-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-05-04)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-04-01)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-07-06)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2014-12-11 tilføjes Revisor: MJAKP P/S (offentliggjort 2016-07-06)
Den 2014-12-11 fjernes Revisor: MAZARS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-03-21)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2014-12-15)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-10-21)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-06-23)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-13)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-04-04)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-04-30)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2010-10-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Søllerød Slotsvej 8, 2840 Holte (offentliggjort 2010-10-05)
Den 2010-10-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Vidnæsdal 31, 2840 Holte (offentliggjort 2007-01-28)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2007-12-22)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Anden virksomhedsrådgivning (offentliggjort 2004-06-08)
Den 2007-01-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vidnæsdal 31, 2840 Holte (offentliggjort 2007-01-28)
Den 2007-01-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Gassehaven 70, 2840 Holte (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gassehaven 70, 2840 Holte (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Gassehaven 70, 2840 Holte (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2004-11-29 tilføjes Revisor: MAZARS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-11-29 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-04-19 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udøve investerings- og rådgivningsvirksomhed, samt anden dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-04-19 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-04-19 tilføjes Vedtægter: 2004-04-19 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-03-01 tilføjes Hovedbranche: Anden virksomhedsrådgivning (offentliggjort 2004-06-08)
Den 2004-02-29 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-05-26 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-05-26 fjernes Revisor: Carsten Ellebye Madsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-07-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gassehaven 70, 2840 Holte (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-07-04 tilføjes Binavne: SMV PARTNER ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-07-04 tilføjes Direktion: Lars Ankjer Jensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-07-04 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2002-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-07-04 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2001-07-04 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-07-04 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-07-04 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-07-04 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-07-04 tilføjes Legale ejere: Lars Ankjer Jensen (offentliggjort 2017-11-06)
Den 2001-07-04 tilføjes Navne: ANKJER HOLDING ApS (offentliggjort 2001-07-17)
Den 2001-07-04 tilføjes Reelle ejere: Lars Ankjer Jensen (offentliggjort 2017-11-06)
Den 2001-07-04 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-07-04 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-07-04 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2001-07-04 tilføjes Revisor: Carsten Ellebye Madsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-07-04 tilføjes Stiftere: Lars Ankjer Jensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-07-04 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2001-07-17)
Den 2001-07-04 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)