Ikke aktiv i virksomheden | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Jørgen Flemming Lisberg(virk.: 10) | 0 % | 0 % | 0 % | 20,00 % |
Max Sejbæk(virk.: 18) | 0 % | 0 % | 11,11 % | 11,11 % |
Orla Topholt(virk.: 38) | 0 % | 0 % | 0 % | 2,63 % |
Claus Michael Rosenkrantz Topholt(virk.: 11) | 9,09 % | 9,09 % | 9,09 % | 9,09 % |
Kenneth Petersen(virk.: 11) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Mikkel Aude(virk.: 8) | 0 % | 0 % | 12,50 % | 12,50 % |
Jan Lodahl Wittrup(virk.: 5) | 0 % | 0 % | 0 % | 20,00 % |
Jacob Kildbæk Hansen(virk.: 4) | 25,00 % | 25,00 % | 25,00 % | 25,00 % |
Pct. | 1,90 % | 1,90 % | 4,76 % | 8,57 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Mikkel Aude | 01.01.2007 | Bregnerødvej 165, 3460 Birkerød |
Claus Michael Rosenkrantz Topholt | ||
Max Sejbæk | 07.11.2011 | Vinrankevej 3, 2900 Hellerup |
Kenneth Petersen | 22.03.2013 | Rundholtsvej 48, 2300 København S |
Jan Lodahl Wittrup | 01.12.2014 | Dallerupvej 5, 8781 Stenderup |
Jacob Kildbæk Hansen | 01.04.2017 | Lindebugten 36A, 2500 Valby |
Orla Topholt | 06.11.2018 | Vedbæk Strandvej 482, 2950 Vedbæk |
Aktive virksomheder: (13) | CVR | Status | Branche |
---|---|---|---|
COPA COPENHAGEN PATENTS K/S | 34576408 | NORMAL | Andre liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser i.a.n. (749090) |
COPA COPENHAGEN PATENTS KOMPLEMENTAR ApS | 34486727 | NORMAL | Uoplyst (999999) |
Cursum A/S | 38247662 | NORMAL | Anden udgivelse af software (582900) |
Esben Korsaa IVS | 39479613 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
FIRSTAIDERS A/S | 35251685 | NORMAL | Anden undervisning i.a.n. (855900) |
Fellowmind Denmark ApS | 41294736 | NORMAL | Kombinerede administrationsserviceydelser (821100) |
Harrison design IVS | 39485974 | NORMAL | Detailhandel med tøj, sko, lædervarer, ure eller babyudstyr via internet (479116) |
Musceteers Holding A/S | 31412889 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
PROACTIVE A/S | 25790936 | NORMAL | Computerprogrammering (620100) |
PURE WINE ApS | 34467501 | NORMAL | Engroshandel med vin og spiritus (463420) |
REDMINKROP ApS | 36084502 | NORMAL | Aktiviteter vedrørende fysisk velvære (960400) |
SEJBÆK HOLDING ApS | 21356433 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
WellAtlt ApS | 38767925 | NORMAL | Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (702200) |
Dato | Afstand | Fra | Til |
---|---|---|---|
25.02.2002 | 1,24 (km) | Rådhuspladsen 14, 1550 København V | Rosenørns Alle 1, 1970 Frederiksberg C |
05.05.2017 | 0,00 (km) | Rosenørns Alle 1, 1970 Frederiksberg C | Rosenørns Alle 1, 1970 Frederiksberg C |
Virksomheden har ikke angivet Lignende navne. |
Sidst opdateret den 05.10.2017 og angivet som gældende fra 28.04.2011 (2317 dage). |
Lignende navne | CVR |
---|---|
Proactive Consulting DK ApS | 40633103 |
PROACTIVE CONSULTING GROUP ApS | 36463724 |
Proactive Consulting Group Ejendomme ApS | 40193073 |
Proactive Consulting Group Estate ApS | 40193073 |
ProActive Food Consulting v/Thomas Løth | 30303563 |
PROACTIVE GROUP HOLDING ApS | 36463724 |
PROACTIVE HOLDING A/S | 25790936 |
Proactive Trade ApS | 39685833 |
PROACT NETWORKING A/S | 18803291 |
Proacto | 35624392 |
Person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Jørgen Flemming Lisberg(virk.: 10) Ikke aktiv i virksomheden. | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 |
Max Sejbæk(virk.: 18) Ikke aktiv i virksomheden. | 12 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 |
Orla Topholt(virk.: 38) Ikke aktiv i virksomheden. | 7 | 0 | 0 | 1 | 29 | 1 |
Claus Michael Rosenkrantz Topholt(virk.: 11) Ikke aktiv i virksomheden. | 5 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 |
Kenneth Petersen(virk.: 11) Ikke aktiv i virksomheden. | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
Mikkel Aude(virk.: 8) Ikke aktiv i virksomheden. | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
Jan Lodahl Wittrup(virk.: 5) Ikke aktiv i virksomheden. | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Jacob Kildbæk Hansen(virk.: 4) Ikke aktiv i virksomheden. | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Sum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pct. | 34 % | 0 % | 0 % | 9 % | 53 % | 4 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Jørgen Flemming Lisberg(virk.: 10) Ikke aktiv i virksomheden | 11 | 1 | 1 | 0 |
Max Sejbæk(virk.: 18) Ikke aktiv i virksomheden | 15 | 10 | 1 | 5 |
Orla Topholt(virk.: 38) Ikke aktiv i virksomheden | 36 | 16 | 0 | 4 |
Claus Michael Rosenkrantz Topholt(virk.: 11) Ikke aktiv i virksomheden | 7 | 9 | 0 | 4 |
Kenneth Petersen(virk.: 11) Ikke aktiv i virksomheden | 9 | 7 | 0 | 2 |
Mikkel Aude(virk.: 8) Ikke aktiv i virksomheden | 6 | 4 | 0 | 1 |
Jan Lodahl Wittrup(virk.: 5) Ikke aktiv i virksomheden | 3 | 3 | 0 | 3 |
Jacob Kildbæk Hansen(virk.: 4) Ikke aktiv i virksomheden | 1 | 4 | 0 | 3 |
Sum | 88 | 54 | 2 | 22 |
Pct. | 53 % | 33 % | 1 % | 13 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |