Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Bestyrelse | Revisor | ||||
xbrl | Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Formål | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2018-05-28 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2018-07-20)
Den 2018-05-28 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2018-07-20)
Den 2018-05-27 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-07-20)
Den 2018-05-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Lunikvej 1, 2670 Greve (offentliggjort 2018-07-20)
Den 2018-05-28 fjernes Direktion: Jack Eriksson (direktion) (offentliggjort 2018-07-20)
Den 2018-05-28 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2001-12-31 (offentliggjort 2018-07-20)
Den 2018-05-28 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2001-01-01 (offentliggjort 2018-07-20)
Den 2018-05-28 fjernes Hovedbranche: Udlejning og leasing af entreprenørmateriel (offentliggjort 2018-07-20)
Den 2018-05-28 fjernes Legale ejere: JACK ERIKSSON HOLDING ApS (offentliggjort 2018-07-20)
Den 2018-05-28 fjernes Navne: ERIKSSON STILLADSER ApS (offentliggjort 2018-07-20)
Den 2018-05-15 tilføjes Navne: ERIKSSON STILLADSER ApS (offentliggjort 2018-07-20)
Den 2018-05-14 fjernes Navne: ERIKSSON STILLADSER A/S (offentliggjort 2018-05-16)
Den 2018-05-28 fjernes Reelle ejere: Jack Eriksson (offentliggjort 2018-07-20)
Den 2018-05-28 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-07-20)
Den 2018-05-28 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-07-20)
Den 2018-05-28 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-07-20)
Den 2018-05-15 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-07-20)
Den 2018-05-14 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-05-16)
Den 2018-05-28 fjernes Stiftere: Jack Eriksson (offentliggjort 2018-07-20)
Den 2018-05-28 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-07-20)
Den 2018-05-15 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-07-20)
Den 2018-05-14 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2018-05-16)
Den 2018-05-16 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2018-07-20)
Den 2018-05-15 tilføjes Vedtægter: 2018-05-15 (offentliggjort 2018-07-20)
Den 2018-05-15 fjernes Bestyrelse: Tove Margrethe Eriksson (bestyrelse) (offentliggjort 2018-05-16)
Den 2018-05-15 fjernes Revisor: DANSK REVISION SØBORG, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, DANSK REVISION SØBORG, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2018-05-16)
Den 2017-10-03 tilføjes Revisor: DANSK REVISION SØBORG, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, DANSK REVISION SØBORG, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2018-05-16)
Den 2017-10-03 fjernes Revisor: CHRISTENSEN KJÆRULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, inforevision statsautoriseret revisionsaktieselskab (offentliggjort 2017-10-03)
Den 2017-06-20 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-14 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-01-29 tilføjes Revisor: inforevision statsautoriseret revisionsaktieselskab (offentliggjort 2017-10-03)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-08-17 tilføjes Revisor: CHRISTENSEN KJÆRULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2017-10-03)
Den 2010-08-17 fjernes Revisor: DANSK REVISION SØBORG, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, DANSK REVISION SØBORG, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2009-08-10 tilføjes Hovedbranche: Udlejning og leasing af entreprenørmateriel (offentliggjort 2018-07-20)
Den 2009-08-09 fjernes Hovedbranche: Drift af teater- og koncertsale, kulturhuse mv. (offentliggjort 2007-12-28)
Den 2008-11-20 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-05-16)
Den 2008-10-02 tilføjes Bestyrelse: Tove Margrethe Eriksson (bestyrelse) (offentliggjort 2018-05-16)
Den 2008-10-02 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udøve musikvirksomhed, at eje anparter og aktier, at udøve stilladsvirksomhed samt hermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2018-07-20)
Den 2008-10-02 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2018-07-20)
Den 2008-10-02 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-07-20)
Den 2008-10-02 tilføjes Legale ejere: JACK ERIKSSON HOLDING ApS (offentliggjort 2018-07-20)
Den 2008-10-02 tilføjes Navne: ERIKSSON STILLADSER A/S (offentliggjort 2018-05-16)
Den 2008-10-01 fjernes Navne: ERIKSSON STILLADSER ApS (offentliggjort 2006-11-16)
Den 2008-10-02 tilføjes Reelle ejere: Jack Eriksson (offentliggjort 2018-07-20)
Den 2008-10-02 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse eller af en direktør (offentliggjort 2018-05-16)
Den 2008-10-02 tilføjes Vedtægter: 2008-10-02 (offentliggjort 2018-05-16)
Den 2008-10-02 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2018-05-16)
Den 2008-10-01 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2001-07-12)
Den 2008-10-02 fjernes Direktion: Tove Margrethe Eriksson (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Drift af teater- og koncertsale, kulturhuse mv. (offentliggjort 2007-12-28)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Drift af teater- og koncertsale, kulturhuse mv. (offentliggjort 2002-03-14)
Den 2006-11-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lunikvej 1, 2670 Greve (offentliggjort 2018-07-20)
Den 2006-11-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Roskildevej 408, 2640 Hedehusene (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-10-30 tilføjes Direktion: Tove Margrethe Eriksson (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-10-30 fjernes Direktion: Jan Klausen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-10-30 tilføjes Navne: ERIKSSON STILLADSER ApS (offentliggjort 2006-11-16)
Den 2006-10-29 fjernes Navne: COPYRIGHT SOUND STUDIO ApS (offentliggjort 2001-07-12)
Den 2002-01-01 tilføjes Hovedbranche: Drift af teater- og koncertsale, kulturhuse mv. (offentliggjort 2002-03-14)
Den 2001-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-06-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Roskildevej 408, 2640 Hedehusene (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-06-29 tilføjes Direktion: Jan Klausen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-06-29 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2001-12-31 (offentliggjort 2018-07-20)
Den 2001-06-29 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2001-01-01 (offentliggjort 2018-07-20)
Den 2001-06-29 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-06-29 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-06-29 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-06-29 tilføjes Navne: COPYRIGHT SOUND STUDIO ApS (offentliggjort 2001-07-12)
Den 2001-06-29 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-07-20)
Den 2001-06-29 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-07-20)
Den 2001-06-29 tilføjes Revisor: DANSK REVISION SØBORG, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, DANSK REVISION SØBORG, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-06-29 tilføjes Stiftere: Jack Eriksson (offentliggjort 2018-07-20)
Den 2001-06-29 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2001-07-12)
Den 2001-06-29 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-07-20)