Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Jesper Reinholdt Hansen | 17.09.2015 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Anita Priess Hansen | 09.05.2014 | 17.09.2015 | direktør |
Jesper Reinholdt Hansen | 18.07.2001 | 09.05.2014 | direktion |
Peter Andreas Stakemann | 01.07.2001 | 18.07.2001 | direktion |