Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Binavne | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Tegningsregel | Direktion | xbrl | ||||
Vedtægter | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | ||||
Formål | Revisor | Bestyrelse | Kapital | ||||
Kapitalvaluta |
Den 2024-03-22 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2024-03-27)
Den 2024-03-22 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2024-03-27)
Den 2024-03-21 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2024-03-27)
Den 2024-03-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Granskoven 18, st. 2., 2600 Glostrup (offentliggjort 2024-03-27)
Den 2024-03-22 fjernes Binavne: StaticData ApS (offentliggjort 2024-03-27)
Den 2024-03-22 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2001-12-31 (offentliggjort 2024-03-27)
Den 2024-03-22 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2001-01-01 (offentliggjort 2024-03-27)
Den 2024-03-22 fjernes Hovedbranche: Computerprogrammering (offentliggjort 2024-03-27)
Den 2024-03-22 fjernes Kontaktoplysninger: service@financialdatasolutions.com (offentliggjort 2024-03-27)
Den 2024-03-22 fjernes Legale ejere: Kirkegaard -Live Holding ApS (offentliggjort 2024-03-27)
Den 2024-03-22 fjernes Navne: Financial Data Solutions ApS (offentliggjort 2024-03-27)
Den 2024-03-22 fjernes Reelle ejere: Niels Jørgen Kirkegaard (offentliggjort 2024-03-27)
Den 2024-03-22 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2024-03-27)
Den 2024-03-22 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2024-03-27)
Den 2024-03-22 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-03-27)
Den 2024-03-22 fjernes Stiftere: Annelise Madsen (offentliggjort 2024-03-27)
Den 2024-03-22 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2024-03-27)
Den 2023-11-23 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2024-03-27)
Den 2023-11-23 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2024-03-27)
Den 2023-11-22 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-11-24)
Den 2023-11-23 fjernes Direktion: Niels Jørgen Kirkegaard (direktør) (offentliggjort 2023-11-24)
Den 2023-08-14 tilføjes Direktion: Niels Jørgen Kirkegaard (direktør) (offentliggjort 2023-11-24)
Den 2023-08-14 fjernes Direktion: Elise Madsen Kirkegaard (direktør) (offentliggjort 2023-08-14)
Den 2023-08-10 tilføjes Kontaktoplysninger: service@financialdatasolutions.com (offentliggjort 2024-03-27)
Den 2023-08-09 fjernes Kontaktoplysninger: joergen.kirkegaard@financialdatasolutions.com (offentliggjort 2023-08-10)
Den 2023-08-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Granskoven 18, st. 2., 2600 Glostrup (offentliggjort 2024-03-27)
Den 2023-08-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Rylevej 4, 2650 Hvidovre (offentliggjort 2023-08-08)
Den 2023-08-03 tilføjes Reelle ejere: Niels Jørgen Kirkegaard (offentliggjort 2024-03-27)
Den 2023-08-03 fjernes Reelle ejere: Elise Madsen Kirkegaard (offentliggjort 2023-08-14)
Den 2023-02-28 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-10-27 tilføjes Direktion: Elise Madsen Kirkegaard (direktør) (offentliggjort 2023-08-14)
Den 2022-10-27 fjernes Direktion: Niels Jørgen Kirkegaard (adm. dir.) (offentliggjort 2022-11-03)
Den 2022-10-27 tilføjes Reelle ejere: Elise Madsen Kirkegaard (offentliggjort 2023-08-14)
Den 2022-10-27 fjernes Reelle ejere: Niels Jørgen Kirkegaard (offentliggjort 2022-11-03)
Den 2022-05-19 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rylevej 4, 2650 Hvidovre (offentliggjort 2023-08-08)
Den 2021-06-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Robert Jacobsens Vej 38, 1. tv., 2300 København S (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2021-06-20 tilføjes Kontaktoplysninger: joergen.kirkegaard@financialdatasolutions.com (offentliggjort 2023-08-10)
Den 2021-06-19 fjernes Kontaktoplysninger: joergen.kirkegaard@staticdata.com (offentliggjort 2021-06-19)
Den 2021-03-23 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-10-02 tilføjes Binavne: StaticData ApS (offentliggjort 2024-03-27)
Den 2020-10-01 fjernes Binavne: DATAKONS ApS, Kirkegaard -Live ApS (offentliggjort 2020-10-02)
Den 2020-10-02 tilføjes Navne: Financial Data Solutions ApS (offentliggjort 2024-03-27)
Den 2020-10-01 fjernes Navne: STATICDATA ApS (offentliggjort 2020-10-02)
Den 2020-10-02 tilføjes Vedtægter: 2020-10-02 (offentliggjort 2024-03-27)
Den 2020-03-31 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-03-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Robert Jacobsens Vej 38, 1. tv., 2300 København S (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2019-03-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Holmbladsgade 108, 5., 2300 København S (offentliggjort 2019-03-16)
Den 2019-03-16 tilføjes Kontaktoplysninger: joergen.kirkegaard@staticdata.com (offentliggjort 2021-06-19)
Den 2019-03-15 fjernes Kontaktoplysninger: service@staticdata.eu (offentliggjort 2019-03-16)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-04-27)
Den 2019-01-24 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-15)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-17)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-29)
Den 2018-04-30 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-18)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-03-28 tilføjes Binavne: Kirkegaard -Live ApS (offentliggjort 2020-10-02)
Den 2017-03-22 tilføjes Vedtægter: 2017-03-22 (offentliggjort 2020-10-02)
Den 2017-03-24 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-01)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-21)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-09-30)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-09-30)
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-23)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-03-07 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-01)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-03-19)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-12-17)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-07-06)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2014-10-28 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med salg af hard- og software og IT-ydelser og konsulentbistand samt hermed beslægtet virksomhed efter bestyrelsens beslutning. (offentliggjort 2024-03-27)
Den 2014-10-28 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede direktion. (offentliggjort 2023-11-24)
Den 2014-10-28 tilføjes Vedtægter: 2014-10-28 (offentliggjort 2017-03-28)
Den 2014-10-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Holmbladsgade 108, 5., 2300 København S (offentliggjort 2019-03-16)
Den 2014-10-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Sigbrits Allé 3, 2. tv., 2300 København S (offentliggjort 2014-10-22)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-03-21)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-12-15)
Den 2014-05-31 fjernes Revisor: JS Revision ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2014-10-21)
Den 2014-02-12 tilføjes Binavne: DATAKONS ApS (offentliggjort 2020-10-02)
Den 2014-01-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sigbrits Allé 3, 2. tv., 2300 København S (offentliggjort 2014-10-22)
Den 2014-01-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Englandsvej 47, 2300 København S (offentliggjort 2014-01-03)
Den 2014-01-01 tilføjes Legale ejere: Kirkegaard -Live Holding ApS (offentliggjort 2024-03-27)
Den 2014-01-01 tilføjes Navne: STATICDATA ApS (offentliggjort 2020-10-02)
Den 2014-01-01 tilføjes Reelle ejere: Niels Jørgen Kirkegaard (offentliggjort 2022-11-03)
Den 2014-01-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2024-03-27)
Den 2014-01-01 fjernes Bestyrelse: Niels Jørgen Kirkegaard (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-01-01 fjernes Binavne: DATAKONS A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2014-06-23)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-05-13)
Den 2013-12-31 fjernes Navne: STATICDATA A/S (offentliggjort 2014-02-12)
Den 2013-12-31 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2014-02-12)
Den 2013-10-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Englandsvej 47, 2300 København S (offentliggjort 2014-01-03)
Den 2013-10-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Spaniensgade 15, 3. tv., 2300 København S (offentliggjort 2010-09-07)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2014-04-04)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2014-04-30)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2013-02-12 tilføjes Kontaktoplysninger: service@staticdata.eu (offentliggjort 2019-03-16)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-09-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Spaniensgade 15, 3. tv., 2300 København S (offentliggjort 2010-09-07)
Den 2010-09-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Ejgårdsvej 24, 1. th., 2920 Charlottenlund (offentliggjort 2009-11-30)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2010-03-25 tilføjes Direktion: Niels Jørgen Kirkegaard (adm. dir.) (offentliggjort 2022-11-03)
Den 2010-03-25 fjernes Direktion: Carsten Sveigaard (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-12-01 tilføjes Direktion: Carsten Sveigaard (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2009-12-01 fjernes Direktion: Niels Jørgen Kirkegaard (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2009-11-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ejgårdsvej 24, 1. th., 2920 Charlottenlund (offentliggjort 2009-11-30)
Den 2009-11-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Naverland 2, 2600 Glostrup (offentliggjort 2009-01-09)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2010-03-11)
Den 2009-09-24 tilføjes Bestyrelse: Joan Kvist Andersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2009-09-24 fjernes Bestyrelse: Torben Steffensen (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2009-01-23 tilføjes Bestyrelse: Carsten Sveigaard (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2009-01-23 fjernes Bestyrelse: Annelise Madsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2009-01-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Naverland 2, 2600 Glostrup (offentliggjort 2009-01-09)
Den 2009-01-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Tranegilde Strandvej 65, 2635 Ishøj (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-10-29 tilføjes Bestyrelse: Torben Steffensen (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-10-29 fjernes Bestyrelse: Carina Tybjerg Madsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-10-29 tilføjes Revisor: JS Revision ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-29 fjernes Revisor: CHRISTENSEN KJÆRULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Computerprogrammering (offentliggjort 2024-03-27)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Udvikling af kundespecifikt software og konsulentbistand i forbindelse med software (offentliggjort 2003-01-21)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-09-03 fjernes Bestyrelse: Niels Bo Jørgensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2007-02-01 tilføjes Bestyrelse: Niels Bo Jørgensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2007-02-01 fjernes Bestyrelse: Torben Steffensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2003-01-01 tilføjes Hovedbranche: Udvikling af kundespecifikt software og konsulentbistand i forbindelse med software (offentliggjort 2003-01-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-12-31 fjernes Hovedbranche: Udvikling og konsulentbistand i forbindelse med software (offentliggjort 2001-08-21)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-06-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tranegilde Strandvej 65, 2635 Ishøj (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-06-27 tilføjes Bestyrelse: Torben Steffensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2001-06-27 tilføjes Binavne: DATAKONS A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-06-27 tilføjes Direktion: Niels Jørgen Kirkegaard (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2001-06-27 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2001-12-31 (offentliggjort 2024-03-27)
Den 2001-06-27 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2001-01-01 (offentliggjort 2024-03-27)
Den 2001-06-27 tilføjes Hovedbranche: Udvikling og konsulentbistand i forbindelse med software (offentliggjort 2001-08-21)
Den 2001-06-27 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2024-03-27)
Den 2001-06-27 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2024-03-27)
Den 2001-06-27 tilføjes Navne: STATICDATA A/S (offentliggjort 2014-02-12)
Den 2001-06-27 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2024-03-27)
Den 2001-06-27 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2024-03-27)
Den 2001-06-27 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-03-27)
Den 2001-06-27 tilføjes Revisor: CHRISTENSEN KJÆRULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-06-27 tilføjes Stiftere: Annelise Madsen (offentliggjort 2024-03-27)
Den 2001-06-27 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2014-02-12)
Den 2001-06-27 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-11-24)