Historik | Status | Start | Stop |
---|---|---|---|
Lars Lindhard Finken | 28.06.2001 | 08.11.2023 | |
Lars Lindhard Finken | 28.06.2001 | 10.08.2001 |
Historik | Fra | Til | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
Lars Lindhard Finken | 08.06.2001 | 08.11.2023 | 100,00% | 0,00 % |
Lars Lindhard Finken | 28.06.2001 | 08.11.2023 | 0,00 % | 100,00 % |
Lars Lindhard Finken | 08.06.2001 | 27.06.2001 | 0,00 % | 0,00 % |