Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Benjamin Lundström | 30.09.2001 | 22.06.2006 | adm. dir |
Jan Trzaskowski | 05.07.2001 | 26.09.2002 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jesper Frederik Langemark | 31.05.2005 | 22.06.2006 | bestyrelse |
Benjamin Lundström | 05.07.2001 | 22.06.2006 | bestyrelse |
Martin Vilhelm von Haller Baggesen Grønbæk | 05.07.2001 | 22.06.2006 | formand |
Peter Lund Meyer | 05.07.2001 | 31.05.2005 | bestyrelse |