Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | ||||
Årsbeskæftigelse | Hovedbranche | Beliggenhedsadresse | Revisor | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Kapital | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-30 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-30 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-05-24 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-01 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-04-24 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2010-03-24 sletter virksomheden Ejerskaber: LOGIMATIC ENGINEERING A/S. (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2017-03-17 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: LOGIMATIC ENGINEERING A/S. (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2019-06-03 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-18)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-08)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-08)
Den 2018-06-05 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-03-03 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-08-04)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2016-06-23 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Anden forretningsservice i.a.n. (offentliggjort 2007-12-21)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Anden forretningsservice i.a.n. (offentliggjort 2003-01-30)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kåltoften 6, 3660 Stenløse (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Kåltoften 6, 3660 Stenløse (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2003-01-01 tilføjes Hovedbranche: Anden forretningsservice i.a.n. (offentliggjort 2003-01-30)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-12-31 fjernes Hovedbranche: Anden forretningsservice i.a.n. (offentliggjort 2002-05-15)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2002-02-01 tilføjes Revisor: inforevision statsautoriseret revisionsaktieselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-02-01 fjernes Revisor: REVISIONSFIRMAET H.M.R. ApS REGISTREREDE REVISORER FRR (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-06-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kåltoften 6, 3660 Stenløse (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-06-18 tilføjes Direktion: Per Hersleb Ghodt (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-06-18 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel og konsulentvirksomhed og hermed beslægtet virksomhed samt at eje aktier og anparter i andre selskaber. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-06-18 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2001-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-06-18 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2001-06-18 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-06-18 tilføjes Hovedbranche: Anden forretningsservice i.a.n. (offentliggjort 2002-05-15)
Den 2001-06-18 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-06-18 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-06-18 tilføjes Legale ejere: Per Hersleb Ghodt (offentliggjort 2017-12-19)
Den 2001-06-17 fjernes Legale ejere: Per Hersleb Ghodt (offentliggjort 2017-12-19)
Den 2001-06-18 tilføjes Navne: GHODT CONSULT ApS (offentliggjort 2001-07-20)
Den 2001-06-18 tilføjes Reelle ejere: Per Hersleb Ghodt (offentliggjort 2017-12-19)
Den 2001-06-18 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-06-18 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-06-18 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2001-06-18 tilføjes Revisor: REVISIONSFIRMAET H.M.R. ApS REGISTREREDE REVISORER FRR (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-06-18 tilføjes Stiftere: Per Hersleb Ghodt (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-06-18 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-06-18 tilføjes Vedtægter: 2001-06-18 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-06-18 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2001-07-20)
Den 2001-06-18 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-05-01 tilføjes Legale ejere: Per Hersleb Ghodt (offentliggjort 2017-12-19)