Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Kurt Bjarne Hemmingsen | 01.03.2008 | 18.07.2013 | direktion |
Kurt Boysen Hansen | 06.09.2001 | 29.02.2008 | direktion |
Kim Madsen | 01.07.2001 | 06.09.2001 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Peter Andreas Stakemann | 01.07.2001 | 06.09.2001 | bestyrelse |