Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Bestyrelse | Kvartalsbeskæftigelse | Direktion | ||||
Årsbeskæftigelse | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2008-11-10 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-11-10 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-11-09 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-11-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Birkedam 18, 6000 Kolding (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-11-10 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2002-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-11-10 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2001-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-11-10 fjernes Hovedbranche: Vejgodstransport (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-11-10 fjernes Navne: FRAGTTERMINALEN A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-11-10 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-11-10 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-11-10 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-11-10 fjernes Stiftere: VICTOR CHRISTOFFERSEN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-11-10 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Vejgodstransport (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Vognmandsvirksomhed (offentliggjort 2002-02-12)
Den 2007-11-08 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-07 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-08 fjernes Bestyrelse: Carsten Eskildsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-09-30 fjernes Direktion: Jens Spodsberg Møller (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-12-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Birkedam 18, 6000 Kolding (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-12-15 fjernes Beliggenhedsadresse: 18-20 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2003-03-01 tilføjes Direktion: Jens Spodsberg Møller (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-01-13 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive national oplagrings-, lagerhotel- og distributionsvirksomhed og anden dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-01-13 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator alene. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-01-13 tilføjes Vedtægter: 2003-01-13 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-01-08 fjernes Bestyrelse: Allan Mollerup (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-07-31 fjernes Direktion: Henrik Eltved (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-05-27 tilføjes Bestyrelse: Michael Frihagen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-05-27 fjernes Bestyrelse: Bjarne Nielsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-04-29 tilføjes Bestyrelse: Birger Karel Witalis (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2002-03-26 tilføjes Bestyrelse: Bjarne Nielsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-03-26 fjernes Bestyrelse: Peter Trinskjær (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-03-26 tilføjes Direktion: Henrik Eltved (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-03-26 fjernes Direktion: Birger Karel Witalis (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-03-26 tilføjes Navne: FRAGTTERMINALEN A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-03-25 fjernes Navne: VICH 6403 A/S (offentliggjort 2001-07-13)
Den 2002-02-12 tilføjes Hovedbranche: Vognmandsvirksomhed (offentliggjort 2002-02-12)
Den 2002-02-11 fjernes Hovedbranche: Speditørvirksomhed (offentliggjort 2002-02-12)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-08-17 tilføjes Bestyrelse: Peter Trinskjær (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-08-17 fjernes Bestyrelse: Helen Mimi Janniche (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-08-17 tilføjes Direktion: Birger Karel Witalis (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-08-17 fjernes Direktion: Victor Christoffersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-08-17 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-08-17 fjernes Revisor: Karl-Alfred Brylle (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-07-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: 18-20 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-07-01 tilføjes Bestyrelse: Helen Mimi Janniche (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-07-01 tilføjes Direktion: Victor Christoffersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2002-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2001-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-07-01 tilføjes Hovedbranche: Speditørvirksomhed (offentliggjort 2002-02-12)
Den 2001-07-01 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-07-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-07-01 tilføjes Navne: VICH 6403 A/S (offentliggjort 2001-07-13)
Den 2001-07-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-07-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-07-01 tilføjes Revisor: Karl-Alfred Brylle (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-07-01 tilføjes Stiftere: VICTOR CHRISTOFFERSEN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-07-01 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-07-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)