Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Jesper Kampmann | 01.01.2010 | adm. dir |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Henrik Brandt-Christensen | 01.02.2008 | 18.12.2009 | adm. dir |
Søren Stenhøj Jørgensen | 29.11.2001 | 31.10.2007 | adm. dir |
Ib Sørensen | 03.09.2001 | 29.11.2001 | direktør |
Victor Christoffersen | 01.07.2001 | 03.09.2001 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
René Knudsen | 02.05.2024 | bestyrelsesmedlem |
Pelle Sværke Sommerlund | 02.05.2024 | bestyrelsesmedlem |
Peter Jacques Jensen | 02.05.2024 | formand |
Ditte Gottlieb Bredahl | 02.05.2024 | næstformand |
Dennis Alex Jørgensen | 17.12.2021 | bestyrelsesmedlem |
Sofie Berg Axelsen | 17.12.2021 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Ditte Gottlieb Bredahl | 08.12.2020 | 01.05.2024 | bestyrelsesmedlem |
Peter Jacques Jensen | 07.05.2018 | 01.05.2024 | bestyrelsesmedlem |
René Knudsen | 12.03.2013 | 01.05.2024 | næstformand |
Mette Høgh Nielsen | 12.03.2013 | 22.06.2021 | bestyrelsesmedlem |
Ulla Jeppesen | 31.01.2012 | 13.03.2018 | bestyrelsesmedlem |
Christian Grønnemark Jensen | 18.05.2010 | 11.04.2024 | formand |
Ulla Christensen | 18.05.2010 | 10.06.2021 | bestyrelsesmedlem |
Winnie Axelsen | 18.05.2010 | 08.12.2020 | bestyrelsesmedlem |
Per Niels Tønnesen | 18.05.2010 | 20.11.2012 | næstformand |
Birgitte Elly Ziegler Frederiksen | 27.02.2003 | 01.06.2008 | bestyrelsesmedlem |
Poul Drews | 25.04.2002 | 18.05.2010 | bestyrelsesmedlem |
Simon Tøgern | 29.11.2001 | 01.12.2011 | bestyrelsesmedlem |
Poul Bjarne Vinholt | 29.11.2001 | 01.06.2008 | bestyrelsesmedlem |
Eva Arnhild | 03.09.2001 | 29.10.2009 | formand |
Helle Lizette Risgaard | 03.09.2001 | 31.10.2007 | bestyrelsesmedlem |
Else-Marie Dupont | 03.09.2001 | 16.12.2004 | bestyrelsesmedlem |
John Lund Larsen | 03.09.2001 | 16.12.2004 | næstformand |
Evy Hanne Hansen | 03.09.2001 | 27.02.2003 | bestyrelsesmedlem |
Karin Ottesen | 03.09.2001 | 25.04.2002 | bestyrelsesmedlem |
Eva Turid Brixvold | 03.09.2001 | 29.11.2001 | bestyrelsesmedlem |
Victor Christoffersen | 01.07.2001 | 03.09.2001 | bestyrelsesmedlem |
Sebastian Benjamin Bahn Christoffersen | 01.07.2001 | 03.09.2001 | bestyrelsesmedlem |
Helen Mimi Janniche | 01.07.2001 | 03.09.2001 | bestyrelsesmedlem |