Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | ||||
Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Årsbeskæftigelse | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2003-10-10 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-10-10 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-10-09 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-10-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Marielundsvej 34, st., 2730 Herlev (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-10-10 fjernes Bestyrelse: Svend Mortensen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-10-10 fjernes Direktion: Steen Johnsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-10-10 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2002-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-10-10 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2001-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-10-10 fjernes Hovedbranche: Udgivelse af bøger, brochurer mv. med eget trykkeri (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-10-10 fjernes Navne: CG 2000 ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-10-10 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-10-10 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-10-10 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-10-10 fjernes Stiftere: VICTOR CHRISTOFFERSEN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-10-10 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-02-13 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-02-12 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-08-15 tilføjes Hovedbranche: Udgivelse af bøger, brochurer mv. med eget trykkeri (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-08-14 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-08-08 tilføjes Bestyrelse: Svend Mortensen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-08-08 tilføjes Direktion: Steen Johnsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-08-08 fjernes Direktion: Victor Christoffersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-08-08 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-08-08 fjernes Revisor: Karl-Alfred Brylle (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-08-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Marielundsvej 34, st., 2730 Herlev (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-08-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel og industri. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-08-01 tilføjes Navne: CG 2000 ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-08-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af een direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-08-01 tilføjes Vedtægter: 2001-08-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-07-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Rosenborggade 3, 1130 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-07-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rosenborggade 3, 1130 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-07-31 fjernes Navne: VICH 6389 ApS (offentliggjort 2001-07-17)
Den 2001-07-01 tilføjes Navne: VICH 6389 ApS (offentliggjort 2001-07-17)
Den 2001-07-01 tilføjes Direktion: Victor Christoffersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2002-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2001-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-07-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-07-01 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-07-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-07-01 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-07-01 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-07-01 tilføjes Revisor: Karl-Alfred Brylle (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-07-01 tilføjes Stiftere: VICTOR CHRISTOFFERSEN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-07-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-07-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)