Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Genoptagelse tvangsopløsning | Kapital | Virksomhedsstatus | ||||
Direktion | Tegningsregel | Vedtægter | Ejerskaber | ||||
Legale ejere | Reelle ejere | Beliggenhedsadresse | Hovedbranche | ||||
Formål | Revisor | Navne | Første regnskabsperiode | ||||
Kapitalvaluta | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform |
Den 2024-06-28 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-19 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-11-30 tilføjes Genoptagelse tvangsopløsning: 2022-11-24 (offentliggjort 2022-11-30)
Den 2022-11-30 tilføjes Kapital (Kapital): 125.100,00 (offentliggjort 2022-11-30)
Den 2022-11-30 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-11-30)
Den 2022-11-30 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-11-30)
Den 2022-11-29 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2022-11-30)
Den 2022-11-24 tilføjes Direktion: Finn Carl Rasmussen (adm. dir.) (offentliggjort 2022-11-30)
Den 2022-11-23 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør. (offentliggjort 2022-11-30)
Den 2022-11-23 tilføjes Vedtægter: 2022-11-23 (offentliggjort 2022-11-30)
Den 2013-08-27 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: RESTAURANT HUSET ApS. (offentliggjort 2015-06-11)
Den 2022-09-20 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2022-11-30)
Den 2022-09-19 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-09-20)
Den 2022-09-20 fjernes Direktion: Finn Carl Rasmussen (direktør) (offentliggjort 2022-09-20)
Den 2022-08-15 tilføjes Legale ejere: Finn Carl Rasmussen (offentliggjort 2022-11-30)
Den 2022-08-15 fjernes Legale ejere: Michelle Trine Tordrup Kristoffersen (offentliggjort 2022-08-18)
Den 2022-08-15 tilføjes Reelle ejere: Finn Carl Rasmussen (offentliggjort 2022-08-18)
Den 2022-08-15 fjernes Reelle ejere: Michelle Trine Tordrup Kristoffersen (offentliggjort 2022-08-18)
Den 2022-07-06 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-29 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-01-01 tilføjes Legale ejere: Michelle Trine Tordrup Kristoffersen (offentliggjort 2022-08-18)
Den 2021-01-01 fjernes Legale ejere: Finn Carl Rasmussen (offentliggjort 2021-03-02)
Den 2021-01-01 tilføjes Reelle ejere: Michelle Trine Tordrup Kristoffersen (offentliggjort 2022-08-18)
Den 2021-01-01 fjernes Reelle ejere: Finn Carl Rasmussen (offentliggjort 2021-03-02)
Den 2020-11-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gyvelvej 34, 8400 Ebeltoft (offentliggjort 2020-11-20)
Den 2020-11-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Gyvelvej 34, 8400 Ebeltoft (offentliggjort 2020-11-20)
Den 2020-11-19 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2020-11-18 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2020-09-09 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-15 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-13 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-01-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gyvelvej 34, 8400 Ebeltoft (offentliggjort 2020-11-20)
Den 2018-01-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Overbrovej 28, 8586 Ørum Djurs (offentliggjort 2018-01-29)
Den 2017-06-14 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-17 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-01-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Overbrovej 28, 8586 Ørum Djurs (offentliggjort 2018-01-29)
Den 2015-01-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Gyvelvej 34, 8400 Ebeltoft (offentliggjort 2015-01-13)
Den 2015-01-02 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel og industri. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2015-01-02 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2022-09-20)
Den 2015-01-02 tilføjes Vedtægter: 2015-01-02 (offentliggjort 2022-11-30)
Den 2015-01-02 fjernes Revisor: TIMEVISION FREDERIKSBERG GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-07-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gyvelvej 34, 8400 Ebeltoft (offentliggjort 2015-01-13)
Den 2013-07-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Falkoner Alle 1, 3., 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2009-06-24)
Den 2009-06-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Falkoner Alle 1, 3., 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2009-06-24)
Den 2009-06-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Bredgade 71, 1260 København K (offentliggjort 2006-05-08)
Den 2009-04-01 tilføjes Revisor: TIMEVISION FREDERIKSBERG GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-04-01 fjernes Revisor: C L REVISION V/CHRISTIAN LUNDGAARD (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-05-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bredgade 71, 1260 København K (offentliggjort 2006-05-08)
Den 2006-05-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Gyvelvej 34, 8400 Ebeltoft (offentliggjort 2001-08-20)
Den 2001-08-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gyvelvej 34, 8400 Ebeltoft (offentliggjort 2001-08-20)
Den 2001-08-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Rosenborggade 3, 1130 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-08-07 tilføjes Direktion: Finn Carl Rasmussen (direktør) (offentliggjort 2022-09-20)
Den 2001-08-07 fjernes Direktion: Victor Christoffersen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2001-08-07 tilføjes Legale ejere: Finn Carl Rasmussen (offentliggjort 2021-03-02)
Den 2001-08-07 tilføjes Navne: UNIEAST TRADE ApS (offentliggjort 2001-08-20)
Den 2001-08-06 fjernes Navne: VICH 6363 ApS (offentliggjort 2001-07-11)
Den 2001-08-07 tilføjes Reelle ejere: Finn Carl Rasmussen (offentliggjort 2021-03-02)
Den 2001-08-07 tilføjes Revisor: C L REVISION V/CHRISTIAN LUNDGAARD (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-08-07 fjernes Revisor: Karl-Alfred Brylle (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-07-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rosenborggade 3, 1130 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-07-01 tilføjes Direktion: Victor Christoffersen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2001-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2002-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2001-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-07-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-07-01 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2022-11-30)
Den 2001-07-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-07-01 tilføjes Navne: VICH 6363 ApS (offentliggjort 2001-07-11)
Den 2001-07-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-07-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-07-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-07-01 tilføjes Revisor: Karl-Alfred Brylle (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-07-01 tilføjes Stiftere: VICTOR CHRISTOFFERSEN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-07-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2001-07-11)
Den 2001-07-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-09-20)