Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | Bestyrelse | Direktion | ||||
Revisor | Formål | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2007-10-26 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-10-26 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-10-25 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-10-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Fåborgvej 14, 5672 Broby (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-10-26 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2002-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-10-26 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2001-05-09 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-10-26 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-10-26 fjernes Navne: MONTAGEBYG FYN A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-10-26 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-10-26 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-10-26 fjernes Stiftere: S & P HOLDING A/S, H. FOGED HOLDING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-10-26 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fåborgvej 14, 5672 Broby (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Fåborgvej 14, 5672 Broby (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-04-08 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-04-07 fjernes Hovedbranche: Bygge- og anlægsentreprenører (bortset fra nedrivnings- og jordarbejdsentreprenører) (offentliggjort 2001-08-22)
Den 2005-04-07 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-04-06 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2005-03-16 fjernes Bestyrelse: Kurt Brusgård Poulsen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-03-16 fjernes Direktion: Henning Foged (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-03-16 fjernes Revisor: Knud-Ove Jeppesen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-05-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fåborgvej 14, 5672 Broby (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-05-09 tilføjes Bestyrelse: Kurt Brusgård Poulsen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-05-09 tilføjes Direktion: Henning Foged (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-05-09 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive montage- og fabrikationsvirksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-05-09 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2002-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-05-09 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2001-05-09 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-05-09 tilføjes Hovedbranche: Bygge- og anlægsentreprenører (bortset fra nedrivnings- og jordarbejdsentreprenører) (offentliggjort 2001-08-22)
Den 2001-05-09 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-05-09 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-05-09 tilføjes Navne: MONTAGEBYG FYN A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-05-09 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-05-09 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-05-09 tilføjes Revisor: Knud-Ove Jeppesen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-05-09 tilføjes Stiftere: S & P HOLDING A/S, H. FOGED HOLDING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-05-09 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør i forening med et bestyrelsesmedlem eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-05-09 tilføjes Vedtægter: 2001-05-09 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-05-09 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-05-09 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)