Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Hvidhvask | Beliggenhedsadresse | ||||
Formål | Vedtægter | Hovedbranche | Tegningsregel | ||||
Revisor | Direktion | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Første regnskabsperiode | Kapital | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-24 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-16 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-01 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-05-28 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-05-07 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2007-11-15 sletter virksomheden Ejerskaber: EJ EJENDOMME ApS. (offentliggjort 2015-10-23)
Den 2014-12-02 sletter virksomheden Ejerskaber: KOMPLEMENTARANPARTSSELSKABET PASOPVEJ. (offentliggjort 2018-09-06)
Den 2014-12-05 sletter virksomheden Ejerskaber: EJENDOMSSELSKABET PASOPVEJ P/S. (offentliggjort 2018-09-06)
Den 2015-05-18 sletter virksomheden Ejerskaber: Solos Food ApS. (offentliggjort 2016-11-11)
Den 2015-06-15 sletter virksomheden Ejerskaber: El-vej 2, Kolding ApS. (offentliggjort 2017-07-11)
Den 2015-10-09 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: EJ EJENDOMME ApS. (offentliggjort 2015-10-23)
Den 2017-04-29 sletter virksomheden Ejerskaber: Sydjyllands Invest A/S. (offentliggjort 2017-12-20)
Den 2017-12-15 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Sydjyllands Invest A/S. (offentliggjort 2017-12-20)
Den 2018-11-15 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: TOJ Invest A/S. (offentliggjort 2018-11-16)
Den 2019-05-01 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-31 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-03-27 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-12-19 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2017-12-19)
Den 2017-06-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Strandvejen 13, 6000 Kolding (offentliggjort 2017-06-29)
Den 2017-06-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Strandvejen 13, 6000 Kolding (offentliggjort 2017-06-29)
Den 2016-05-31 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-10-09 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed i form af handel og industri samt køb og salg af ejendomme, formidling af ejendomsudviklingsprojekter samt kapitalbesiddelse og dermed efter direktionens skøn beslægtet aktivitet. (offentliggjort 2015-10-09)
Den 2015-10-09 tilføjes Vedtægter: 2015-10-09 (offentliggjort 2015-10-09)
Den 2015-10-01 tilføjes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2015-10-09)
Den 2015-09-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2015-10-09)
Den 2014-05-26 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed i form af handel og industri, samt kapitalbesiddelse og dermed beslægtet aktivitet. (offentliggjort 2015-10-09)
Den 2014-05-26 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-05-26 tilføjes Vedtægter: 2014-05-26 (offentliggjort 2015-10-09)
Den 2014-05-26 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2015-10-09)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-11-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Strandvejen 13, 6000 Kolding (offentliggjort 2017-06-29)
Den 2002-11-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Christiansøvej 12, 6000 Kolding (offentliggjort 2001-09-14)
Den 2001-09-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Christiansøvej 12, 6000 Kolding (offentliggjort 2001-09-14)
Den 2001-09-01 tilføjes Direktion: Erik Ingemann Jørgensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-09-01 fjernes Direktion: Peter Andreas Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-09-01 tilføjes Legale ejere: Erik Ingemann Jørgensen (offentliggjort 2017-12-19)
Den 2001-09-01 tilføjes Navne: EJ INVEST, KOLDING ApS (offentliggjort 2001-09-14)
Den 2001-09-01 tilføjes Reelle ejere: Erik Ingemann Jørgensen (offentliggjort 2017-12-19)
Den 2001-09-01 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-09-01 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-08-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Kronprinsessegade 18, 1306 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-08-31 fjernes Navne: ApS KBUS 38 NR. 4302 (offentliggjort 2001-07-27)
Den 2001-07-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kronprinsessegade 18, 1306 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-07-01 tilføjes Direktion: Peter Andreas Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2002-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2001-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-07-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-07-01 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-07-01 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-07-01 tilføjes Navne: ApS KBUS 38 NR. 4302 (offentliggjort 2001-07-27)
Den 2001-07-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-07-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-07-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-07-01 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-07-01 tilføjes Stiftere: AKTIESELSKABET STAKEMANN (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-07-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2001-07-27)
Den 2001-07-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)