Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Genoptagelse tvangsopløsning | Virksomhedsstatus | Direktion | ||||
Revisor | Tegningsregel | Ejerskaber | Beliggenhedsadresse | ||||
Revision fravalgt | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | ||||
Binavne | Navne | Vedtægter | Formål | ||||
Legale ejere | Reelle ejere | Hovedbranche | Første regnskabsperiode | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Regnskabs år | Stiftere | ||||
Virksomhedsform |
Den 2024-07-11 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-07-07 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-07-14 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-12-08 tilføjes Genoptagelse tvangsopløsning: 2021-12-02 (offentliggjort 2021-12-08)
Den 2021-12-08 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-12-08)
Den 2021-12-07 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2021-12-08)
Den 2021-12-02 tilføjes Direktion: Michael Jeppesen (direktør) (offentliggjort 2021-12-08)
Den 2021-12-02 tilføjes Revisor: inforevision statsautoriseret revisionsaktieselskab (offentliggjort 2021-12-08)
Den 2021-12-02 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen. (offentliggjort 2021-12-08)
Den 2018-04-12 sletter virksomheden Ejerskaber: Mu.st Render ApS. (offentliggjort 2020-11-26)
Den 2019-08-26 sletter virksomheden Ejerskaber: MU.ST Tech ApS. (offentliggjort 2020-04-20)
Den 2019-12-10 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Palett ApS. (offentliggjort 2019-12-11)
Den 2020-01-31 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: MU.ST Tech ApS. (offentliggjort 2020-04-20)
Den 2020-11-06 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Mu.st Render ApS. (offentliggjort 2020-11-26)
Den 2021-12-13 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-09-29 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2021-12-08)
Den 2021-09-02 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2021-12-08)
Den 2021-09-01 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-09-02)
Den 2021-09-02 fjernes Direktion: Michael Jeppesen (direktion) (offentliggjort 2021-09-02)
Den 2021-09-02 fjernes Revisor: REVIPOINT STATSAUTORISEREDE REVISORER A/S (offentliggjort 2021-09-02)
Den 2020-10-02 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-05-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vester Voldgade 96, 1552 København V (offentliggjort 2020-05-29)
Den 2020-05-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Vester Voldgade 96, 1552 København V (offentliggjort 2020-05-29)
Den 2020-01-02 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-10-02)
Den 2020-01-01 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-10-02)
Den 2020-01-02 tilføjes Revisor: REVIPOINT STATSAUTORISEREDE REVISORER A/S (offentliggjort 2021-09-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-09-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vester Voldgade 96, 1552 København V (offentliggjort 2020-05-29)
Den 2019-09-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Læderstræde 34, 3., 1201 København K (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-05-23 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2019-04-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Læderstræde 34, 3., 1201 København K (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-04-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Noras Sidevej 2, 2920 Charlottenlund (offentliggjort 2019-04-02)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-04-27)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-08-31)
Den 2018-06-13 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-06-29)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-06-18)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-03-01)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-10-18)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-09-21)
Den 2017-06-12 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-07-22)
Den 2017-05-18 tilføjes Binavne: New Deals ApS (offentliggjort 2017-05-18)
Den 2017-05-18 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktion. (offentliggjort 2021-09-02)
Den 2017-05-09 tilføjes Navne: MU.ST ApS (offentliggjort 2017-05-18)
Den 2017-05-08 fjernes Navne: NEW DEALS ApS (offentliggjort 2017-05-18)
Den 2017-05-09 tilføjes Vedtægter: 2017-05-09 (offentliggjort 2017-05-18)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-05-01)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-03-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-01-25)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-12-21)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-09-30)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-09-30)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-05-30 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-05-01)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-03-19)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-12-17)
Den 2015-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-05-04)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-04-01)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-07-06)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-03-21)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2014-12-15)
Den 2014-05-20 tilføjes Formål: Selskabets formål er udgivelse af kvartalsmagasinet Kultureliten, journalistisk virksomhed samt afholdelse af diverse arrangementer. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-05-20 tilføjes Navne: NEW DEALS ApS (offentliggjort 2017-05-18)
Den 2014-05-19 fjernes Navne: KULTURELITEN ApS (offentliggjort 2014-05-27)
Den 2014-05-20 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktionen. (offentliggjort 2017-05-18)
Den 2014-05-20 tilføjes Vedtægter: 2014-05-20 (offentliggjort 2017-05-18)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-10-21)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-06-23)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-13)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-04-04)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-04-14)
Den 2013-05-30 fjernes Revisor: REVISIONSFIRMAET ZINNSGADE 7 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-06-23)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2009-06-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Noras Sidevej 2, 2920 Charlottenlund (offentliggjort 2019-04-02)
Den 2009-06-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Gyldenlundsvej 1, 2., 2920 Charlottenlund (offentliggjort 2007-03-19)
Den 2009-05-20 tilføjes Legale ejere: MICHAEL JEPPESEN HOLDINGS ApS (offentliggjort 2015-04-21)
Den 2009-05-20 tilføjes Reelle ejere: Michael Jeppesen (offentliggjort 2017-09-11)
Den 2009-05-20 tilføjes Revisor: REVISIONSFIRMAET ZINNSGADE 7 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-05-20 fjernes Revisor: inforevision statsautoriseret revisionsaktieselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Anden udgivervirksomhed (offentliggjort 2007-12-27)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Anden udgivervirksomhed (offentliggjort 2002-02-14)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-09-12 tilføjes Revisor: inforevision statsautoriseret revisionsaktieselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-09-12 fjernes Revisor: G L B STATSAUTORISEREDE REVISORER A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2007-03-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gyldenlundsvej 1, 2., 2920 Charlottenlund (offentliggjort 2007-03-19)
Den 2007-03-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Rådhusstræde 5, 2., 1466 København K (offentliggjort 2001-09-06)
Den 2007-03-16 tilføjes Revisor: G L B STATSAUTORISEREDE REVISORER A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-03-16 fjernes Revisor: Philip Anthony Addis (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2002-02-14 tilføjes Hovedbranche: Anden udgivervirksomhed (offentliggjort 2002-02-14)
Den 2002-02-13 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-08-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rådhusstræde 5, 2., 1466 København K (offentliggjort 2001-09-06)
Den 2001-08-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Kronprinsessegade 18, 1306 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-08-15 tilføjes Direktion: Michael Jeppesen (direktion) (offentliggjort 2021-09-02)
Den 2001-08-15 fjernes Direktion: Peter Andreas Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-08-15 tilføjes Navne: KULTURELITEN ApS (offentliggjort 2014-05-27)
Den 2001-08-14 fjernes Navne: ApS KBUS 38 NR. 4293 (offentliggjort 2001-07-27)
Den 2001-08-15 tilføjes Revisor: Philip Anthony Addis (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-08-15 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-07-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kronprinsessegade 18, 1306 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-07-01 tilføjes Binavne: KULTURELITEN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-07-01 tilføjes Direktion: Peter Andreas Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2002-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2001-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-07-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-07-01 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-07-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-07-01 tilføjes Navne: ApS KBUS 38 NR. 4293 (offentliggjort 2001-07-27)
Den 2001-07-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-07-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-07-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-10-02)
Den 2001-07-01 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-07-01 tilføjes Stiftere: AKTIESELSKABET STAKEMANN (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-07-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2001-07-27)
Den 2001-07-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-09-02)