Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | Årsbeskæftigelse | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter | Hovedbranche | ||||
Bestyrelse | Binavne | Revision fravalgt | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Navne | Virksomhedsform | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Legale ejere | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revisor | Stiftere | Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-16 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-07-16 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-07-20 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-05-21 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-05-24 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-20 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-29 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-29 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-29 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-05-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tesch Alle 14, 2840 Holte (offentliggjort 2016-06-20)
Den 2016-05-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Tesch Alle 14, 2840 Holte (offentliggjort 2016-06-20)
Den 2016-05-12 tilføjes Kontaktoplysninger: mh@absalon-pension.dk (offentliggjort 2016-06-20)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-13)
Den 2013-08-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tesch Alle 14, 2840 Holte (offentliggjort 2016-06-20)
Den 2013-08-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Wildersgade 10, 1408 København K (offentliggjort 2009-12-22)
Den 2013-08-14 tilføjes Formål: Selskabets formål er handel med fast ejendom, værdipapirer og finansielle kontrakter samt eventuel anden erhvervsmæssig aktivitet. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-08-14 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes foruden af den samlede bestyrelse af en direktør eller af to bestyrelsesmedlemmer i forening. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-08-14 tilføjes Vedtægter: 2013-08-14 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-21 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2011-01-21)
Den 2011-01-20 fjernes Hovedbranche: Opførelse af bygninger (offentliggjort 2007-12-22)
Den 2009-12-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Wildersgade 10, 1408 København K (offentliggjort 2009-12-22)
Den 2009-12-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Overgaden Oven Vandet 48, st., 1415 København K (offentliggjort 2005-01-03)
Den 2008-12-03 tilføjes Bestyrelse: Søren Pedersen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-03 fjernes Bestyrelse: Søren Damgaard Svenningsen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Opførelse af bygninger (offentliggjort 2007-12-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Bygge- og anlægsentreprenører (bortset fra nedrivnings- og jordarbejdsentreprenører) (offentliggjort 2002-09-10)
Den 2005-01-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Overgaden Oven Vandet 48, st., 1415 København K (offentliggjort 2005-01-03)
Den 2005-01-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Landemærket 51, 1119 København K (offentliggjort 2002-10-30)
Den 2003-05-06 tilføjes Binavne: ABSALON VALUTA A/S, ABSALON OBLIGAIONER A/S, ABSALON INVEST A/S, ABSALON EJENDOMME A/S, ABSALON AKTIER A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-05-06 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2003-04-22 tilføjes Bestyrelse: Søren Damgaard Svenningsen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-04-22 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-04-22 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-04-22 tilføjes Navne: ABSALON PENSION A/S (offentliggjort 2003-05-06)
Den 2003-04-21 fjernes Navne: ABSALON PENSION ApS (offentliggjort 2003-01-31)
Den 2003-04-22 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2003-05-06)
Den 2003-04-21 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2001-07-11)
Den 2003-04-22 fjernes Binavne: ABSALON VALUTA ApS, ABSALON OBLIGATIONER ApS, ABSALON INVEST ApS, ABSALON EJENDOMME ApS, ABSALON AKTIER ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-12-27 tilføjes Navne: ABSALON PENSION ApS (offentliggjort 2003-01-31)
Den 2002-12-26 fjernes Navne: ABSALON INVEST ApS (offentliggjort 2001-07-11)
Den 2002-12-27 fjernes Binavne: ABSALON PENSION ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-10-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Landemærket 51, 1119 København K (offentliggjort 2002-10-30)
Den 2002-10-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Tesch Alle 14, 2840 Holte (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-09-10 tilføjes Hovedbranche: Bygge- og anlægsentreprenører (bortset fra nedrivnings- og jordarbejdsentreprenører) (offentliggjort 2002-09-10)
Den 2002-09-09 fjernes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2002-09-10)
Den 2001-07-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tesch Alle 14, 2840 Holte (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-07-04 tilføjes Binavne: ABSALON PENSION ApS, ABSALON VALUTA ApS, ABSALON OBLIGATIONER ApS, ABSALON INVEST ApS, ABSALON EJENDOMME ApS, ABSALON AKTIER ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-07-04 tilføjes Direktion: Michael Thordahl Henrichsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-07-04 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2002-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-07-04 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2001-07-04 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-07-04 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2002-09-10)
Den 2001-07-04 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-07-04 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-07-04 tilføjes Legale ejere: Michael Thordahl Henrichsen (offentliggjort 2017-11-22)
Den 2001-07-04 tilføjes Navne: ABSALON INVEST ApS (offentliggjort 2001-07-11)
Den 2001-07-04 tilføjes Reelle ejere: Michael Thordahl Henrichsen (offentliggjort 2017-11-22)
Den 2001-07-04 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-07-04 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-07-04 tilføjes Revisor: Erik Halfdan Hultquist (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-07-04 tilføjes Stiftere: Michael Thordahl Henrichsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-07-04 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2001-07-11)
Den 2001-07-04 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)