Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Bjarne Høj | 29.06.2001 | 27.04.2009 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Pernille Sønderborg | 05.05.2006 | 27.04.2009 | bestyrelse |
Steen Sønderborg | 29.09.2001 | 27.04.2009 | bestyrelse |
Bjarne Høj | 29.06.2001 | 27.04.2009 | bestyrelse |
Christer Osvald Størup | 29.06.2001 | 05.05.2006 | bestyrelse |