Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Direktion | Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Revisor | Kapital | ||||
Kapitalvaluta |
Den 2015-03-20 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-03-24)
Den 2015-03-20 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-03-24)
Den 2015-03-19 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-03-24)
Den 2015-03-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Greve Strandvej 115, 2670 Greve (offentliggjort 2015-03-24)
Den 2015-03-20 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2002-06-30 (offentliggjort 2015-03-24)
Den 2015-03-20 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2001-06-27 (offentliggjort 2015-03-24)
Den 2015-03-20 fjernes Hovedbranche: Ikke-specialiseret engroshandel med føde-, drikke- og tobaksvarer (offentliggjort 2015-03-24)
Den 2015-03-20 fjernes Navne: DANOX ApS (offentliggjort 2015-03-24)
Den 2015-03-20 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-03-24)
Den 2015-03-20 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-03-24)
Den 2015-03-20 fjernes Stiftere: DANRØG A/S (offentliggjort 2015-03-24)
Den 2015-03-20 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-03-24)
Den 2015-02-03 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-03-24)
Den 2015-02-02 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2015-02-03 fjernes Direktion: Helge Wolfgang Taul (direktion) (offentliggjort 2015-03-05)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2008-08-31 tilføjes Direktion: Helge Wolfgang Taul (direktion) (offentliggjort 2015-03-05)
Den 2008-08-31 fjernes Direktion: Kenneth Hartvig Taul (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-specialiseret engroshandel med føde-, drikke- og tobaksvarer (offentliggjort 2015-03-24)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Ikke-specialiseret engroshandel med føde-, drikke- og tobaksvarer (offentliggjort 2001-10-01)
Den 2007-11-19 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel samt anden dermed i forbindelse stående virksomhed. (offentliggjort 2015-03-24)
Den 2007-11-19 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-03-24)
Den 2007-11-19 tilføjes Vedtægter: 2007-11-19 (offentliggjort 2015-03-24)
Den 2007-11-19 fjernes Revisor: CHRISTENSEN KJÆRULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-11-10 tilføjes Revisor: CHRISTENSEN KJÆRULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-11-10 fjernes Revisor: ERLING B. RASMUSSEN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-02-15 tilføjes Direktion: Kenneth Hartvig Taul (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-02-15 fjernes Direktion: Helge Wolfgang Taul (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-06-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Greve Strandvej 115, 2670 Greve (offentliggjort 2015-03-24)
Den 2001-06-27 tilføjes Direktion: Helge Wolfgang Taul (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-06-27 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2002-06-30 (offentliggjort 2015-03-24)
Den 2001-06-27 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2001-06-27 (offentliggjort 2015-03-24)
Den 2001-06-27 tilføjes Hovedbranche: Ikke-specialiseret engroshandel med føde-, drikke- og tobaksvarer (offentliggjort 2001-10-01)
Den 2001-06-27 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-03-24)
Den 2001-06-27 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-03-24)
Den 2001-06-27 tilføjes Navne: DANOX ApS (offentliggjort 2015-03-24)
Den 2001-06-27 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-03-24)
Den 2001-06-27 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-03-24)
Den 2001-06-27 tilføjes Revisor: ERLING B. RASMUSSEN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-06-27 tilføjes Stiftere: DANRØG A/S (offentliggjort 2015-03-24)
Den 2001-06-27 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-03-24)
Den 2001-06-27 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)