Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Andreea Daniela Casa | 10.12.2018 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Pietro Rosi | 13.08.2003 | 10.12.2018 | direktion |
Sergio Livi | 21.09.2001 | 13.08.2003 | direktion |
Kim Madsen | 18.06.2001 | 21.09.2001 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Peter Andreas Stakemann | 18.06.2001 | 21.09.2001 | bestyrelse |