Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Direktion | Årsbeskæftigelse | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Kapital |
Den 2015-07-08 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-08-28)
Den 2015-07-08 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-08-28)
Den 2015-07-07 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-08-28)
Den 2015-07-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Harevænget 150, 5800 Nyborg (offentliggjort 2015-08-28)
Den 2015-07-08 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2001-12-31 (offentliggjort 2015-08-28)
Den 2015-07-08 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2001-06-18 (offentliggjort 2015-08-28)
Den 2015-07-08 fjernes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2015-08-28)
Den 2015-07-08 fjernes Navne: NYBORG BOWLING CENTER ApS (offentliggjort 2015-08-28)
Den 2015-07-08 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-08-28)
Den 2015-07-08 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-08-28)
Den 2015-07-08 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-08-28)
Den 2015-07-08 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-08-28)
Den 2015-07-08 fjernes Stiftere: AKTIESELSKABET STAKEMANN (offentliggjort 2015-08-28)
Den 2015-07-08 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-08-28)
Den 2014-08-25 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-08-28)
Den 2014-08-24 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-08-25 fjernes Direktion: Nicolej Thoke Bjerne Christensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-04-10 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2015-08-28)
Den 2013-04-09 fjernes Hovedbranche: Sportsklubber (offentliggjort 2007-12-22)
Den 2012-10-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Harevænget 150, 5800 Nyborg (offentliggjort 2015-08-28)
Den 2012-10-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Præstevænget 45, 5800 Nyborg (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Sportsklubber (offentliggjort 2007-12-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Idrætsklubber (offentliggjort 2001-09-03)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Præstevænget 45, 5800 Nyborg (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Præstevænget 45, 5800 Nyborg (offentliggjort 2004-06-30)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-06-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Præstevænget 45, 5800 Nyborg (offentliggjort 2004-06-30)
Den 2004-06-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Vestergade 32, 5800 Nyborg (offentliggjort 2001-08-06)
Den 2004-06-29 tilføjes Formål: Selskabets formål er formueadministration, herunder ejendomsudlejning. (offentliggjort 2015-08-28)
Den 2004-06-29 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator. (offentliggjort 2015-08-28)
Den 2004-06-29 tilføjes Vedtægter: 2004-06-29 (offentliggjort 2015-08-28)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-07-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vestergade 32, 5800 Nyborg (offentliggjort 2001-08-06)
Den 2001-07-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Kronprinsessegade 18, 1306 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-07-11 tilføjes Direktion: Nicolej Thoke Bjerne Christensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-07-11 fjernes Direktion: Peter Andreas Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-07-11 tilføjes Navne: NYBORG BOWLING CENTER ApS (offentliggjort 2015-08-28)
Den 2001-07-10 fjernes Navne: ApS KBUS 38 NR. 4265 (offentliggjort 2001-07-04)
Den 2001-07-11 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-08-28)
Den 2001-07-11 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-07-10 tilføjes Hovedbranche: Idrætsklubber (offentliggjort 2001-09-03)
Den 2001-07-09 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-06-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kronprinsessegade 18, 1306 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-06-18 tilføjes Direktion: Peter Andreas Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-06-18 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2001-12-31 (offentliggjort 2015-08-28)
Den 2001-06-18 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2001-06-18 (offentliggjort 2015-08-28)
Den 2001-06-18 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-06-18 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-08-28)
Den 2001-06-18 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-08-28)
Den 2001-06-18 tilføjes Navne: ApS KBUS 38 NR. 4265 (offentliggjort 2001-07-04)
Den 2001-06-18 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-08-28)
Den 2001-06-18 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-08-28)
Den 2001-06-18 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-08-28)
Den 2001-06-18 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-06-18 tilføjes Stiftere: AKTIESELSKABET STAKEMANN (offentliggjort 2015-08-28)
Den 2001-06-18 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-08-28)
Den 2001-06-18 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)