Sektion (alle) | |||||||
Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | Binavne | Virksomhedsstatus | ||||
Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Navne | Regnskabs år | ||||
Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2013-06-13 fjernes Binavne: SEATAINERS A/S, CARGO PARTNER A/S, AIRTAINERS A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-06-04 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-06-04 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-06-03 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-06-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Søren Frichs Vej 50, 8230 Åbyhøj (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-06-04 fjernes Bestyrelse: Jens Hesselberg Lund (næstformand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-06-04 fjernes Direktion: Gert Petersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-06-04 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2002-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-06-04 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2001-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-06-04 fjernes Hovedbranche: Speditører (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-06-04 fjernes Kontaktoplysninger: naan@baltship.dk (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-06-04 fjernes Navne: SEATAINERS GROUP A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-06-04 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-06-04 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-06-04 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-06-04 fjernes Stiftere: ASX 9667 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-06-04 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-04-02 tilføjes Bestyrelse: Jens Hesselberg Lund (næstformand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-04-02 fjernes Bestyrelse: Gert Petersen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2011-01-07 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-07 fjernes Revisor: CJ Partnership I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-03 tilføjes Bestyrelse: Flemming Rung (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-03 fjernes Bestyrelse: Poul Damsgaard Nielsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-03 tilføjes Formål: Selskabets formål er direkte eller indirekte at drive speditions- og transportvirksomhed samt al virksomhed, som efter bestyrelsens skøn er beslægtet hermed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-03 tilføjes Navne: SEATAINERS GROUP A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-01-02 fjernes Navne: OGPJ HOLDING A/S (offentliggjort 2001-12-05)
Den 2011-01-03 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af formanden i forening med 1 bestyrelsesmedlem eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-03 tilføjes Vedtægter: 2011-01-03 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-01 tilføjes Hovedbranche: Speditører (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-01-01 tilføjes Kontaktoplysninger: naan@baltship.dk (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-12-31 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2010-02-19)
Den 2009-11-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Søren Frichs Vej 50, 8230 Åbyhøj (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-11-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Højageren 23, 8752 Østbirk (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2009-10-30 tilføjes Bestyrelse: Erik Vinther Vintov (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-10-30 fjernes Bestyrelse: Otto Klercke (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2010-02-19)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-07-06 tilføjes Kapital (Kapital): 556.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-07-06 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-05-31 tilføjes Bestyrelse: Jørgen Hougaard Petersen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-05-31 tilføjes Kapital (Kapital): 555.600,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-05-31 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Højageren 23, 8752 Østbirk (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Højageren 23, 8752 Østbirk (offentliggjort 2001-12-05)
Den 2006-12-15 fjernes Bestyrelse: Jørgen Boisen Petersen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-01-27 tilføjes Bestyrelse: Otto Klercke (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-01-27 tilføjes Revisor: CJ Partnership I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-01-27 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-10-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Højageren 23, 8752 Østbirk (offentliggjort 2001-12-05)
Den 2001-10-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Store Kongensgade 118, 1264 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-10-11 tilføjes Bestyrelse: Jørgen Boisen Petersen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-10-11 fjernes Bestyrelse: Vera Lykkesborg Petersen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-10-11 tilføjes Direktion: Gert Petersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-10-11 fjernes Direktion: Steen Schierbeck (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-10-11 tilføjes Navne: OGPJ HOLDING A/S (offentliggjort 2001-12-05)
Den 2001-10-10 fjernes Navne: SCSK 3397 A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-10-11 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-10-11 fjernes Revisor: Carl Edvard Gudbergsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-07-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Store Kongensgade 118, 1264 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-07-01 tilføjes Bestyrelse: Vera Lykkesborg Petersen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-07-01 tilføjes Binavne: SEATAINERS A/S, CARGO PARTNER A/S, AIRTAINERS A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-07-01 tilføjes Direktion: Steen Schierbeck (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2002-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2001-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-07-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-07-01 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-07-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-07-01 tilføjes Navne: SCSK 3397 A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-07-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-07-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-07-01 tilføjes Revisor: Carl Edvard Gudbergsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-07-01 tilføjes Stiftere: ASX 9667 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-07-01 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-07-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)