Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | ||||
Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Årsbeskæftigelse | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2010-04-09 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-04-09 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-04-08 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-04-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Fabriksvej 5, 7800 Skive (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-04-09 fjernes Bestyrelse: Lasse Kastrup (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-04-09 fjernes Direktion: Lasse Kastrup (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-04-09 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2002-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-04-09 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2001-07-02 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-04-09 fjernes Hovedbranche: Fremstilling af bygningstømmer og snedkeriartikler i øvrigt (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-04-09 fjernes Navne: KASTRUP TRÆ-ALU VINDUET A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-04-09 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-04-09 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-04-09 fjernes Revisor: Krøyer Pedersen Statsautoriserede Revisorer I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-04-09 fjernes Stiftere: KGH ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-04-09 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2009-07-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fabriksvej 5, 7800 Skive (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-07-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Fabriksvej 15, 7800 Skive (offentliggjort 2008-05-13)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 50 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2009-06-03 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel, produktion, investering samt dermed beslægtet virksomhed efter bestyrelsens skøn. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-06-03 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af bestyrelsesformanden eller af 2 bestyrelsesmedlemmer eller af den samlede bestyrelse (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-06-03 tilføjes Vedtægter: 2009-06-03 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2009-01-29 tilføjes Bestyrelse: Claus Herbst Andersen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-29 fjernes Bestyrelse: Nils Ole Iversen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-29 tilføjes Direktion: Lasse Kastrup (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-29 fjernes Direktion: Nils Ole Iversen (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 50 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 50 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 50 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-05-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fabriksvej 15, 7800 Skive (offentliggjort 2008-05-13)
Den 2008-05-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Mosebyvej 40, 7500 Holstebro (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 50 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-02-02 fjernes Bestyrelse: Ellen Kastrup (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Fremstilling af bygningstømmer og snedkeriartikler i øvrigt (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 100 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Fremstilling af dele af træ til bygninger (offentliggjort 2006-02-16)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 50 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 50 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 50 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 100 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 50 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 50 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 50 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2006-02-03 tilføjes Bestyrelse: Ellen Kastrup (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-02-03 tilføjes Direktion: Nils Ole Iversen (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-02-03 fjernes Direktion: Carsten Kastrup (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 50 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 50 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 50 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 50 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 50 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-03-29 tilføjes Kapital (Kapital): 2.000.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-03-29 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-02-04 tilføjes Bestyrelse: Lasse Kastrup (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-02-04 fjernes Bestyrelse: Palle Møldrup Andersen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 50 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2003-01-28 fjernes Bestyrelse: Nils Ole Iversen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-12-12 tilføjes Bestyrelse: Palle Møldrup Andersen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-12-12 tilføjes Kapital (Kapital): 1.500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-12-12 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-12-01 tilføjes Direktion: Carsten Kastrup (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-07-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Mosebyvej 40, 7500 Holstebro (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-07-02 tilføjes Bestyrelse: Nils Ole Iversen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-07-02 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2002-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-07-02 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2001-07-02 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-07-02 tilføjes Hovedbranche: Fremstilling af dele af træ til bygninger (offentliggjort 2006-02-16)
Den 2001-07-02 tilføjes Kapital (Kapital): 1.000.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-07-02 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-07-02 tilføjes Navne: KASTRUP TRÆ-ALU VINDUET A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-07-02 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-07-02 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-07-02 tilføjes Revisor: Krøyer Pedersen Statsautoriserede Revisorer I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-07-02 tilføjes Stiftere: KGH ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-07-02 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-07-02 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)