Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Stig Andersen(virk.: 9) Dir., Legale ejere, Reelle ejere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Stig Andersen | 27.02.2016 | Kvanløsevænge 1C, 4300 Holbæk |
Deltager | Dato | Adresse |
---|
Aktive virksomheder: (1) | CVR | Status | Branche |
---|---|---|---|
NVS Consulting ApS | 26110998 | NORMAL | Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (702200) |
Dato | Afstand | Fra | Til |
---|---|---|---|
16.08.2001 | 5,16 (km) | Store Kongensgade 118, 1264 København K | Hauchsvej 17, 1825 Frederiksberg C |
27.04.2004 | 0,00 (km) | Hauchsvej 17, 1825 Frederiksberg C | Hauchsvej 17, 1825 Frederiksberg C |
07.07.2004 | 0,00 (km) | Hauchsvej 17, 1825 Frederiksberg C | Hauchsvej 17, 1825 Frederiksberg C |
23.04.2010 | 5,73 (km) | Hauchsvej 17, 1825 Frederiksberg C | Toldbodgade 36A, 1253 København K |
30.09.2018 | 103,13 (km) | Toldbodgade 36A, 1253 København K | Kvanløsevænge 1C, 4300 Holbæk |
14.07.2022 | 0,00 (km) | Kvanløsevænge 1C, 4300 Holbæk | Kvanløsevænge 1C, 4300 Holbæk |
NVS Consulting ApS. |
Sidst opdateret den 25.10.2023 og angivet som gældende fra 12.10.2023 (342 dage). |
Lignende navne | CVR |
---|---|
NVRMIND ApS | 39152703 |
NVRMIND Holdings ApS | 39111896 |
NVS - Håndværk & Vedligeholdelse | 43452363 |
NVS | 25893735 |
NVS ApS | 24227944 |
NVS DEVELOPMENT ApS | 35646485 |
NVS Editing | 39011042 |
NV Service ApS | 41257334 |
NVS GROUP | 28171439 |
NVSH consult | 26774721 |
Aktive person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Stig Andersen(virk.: 9) Dir., Legale ejere, Reelle ejere | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Pct. | 33 % | 0 % | 0 % | 0 % | 67 % | 0 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Stig Andersen(virk.: 9) Dir., Legale ejere, Reelle ejere | 6 | 8 | 0 | 5 |
Pct. | 32 % | 42 % | 0 % | 26 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |