Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Hovedbranche | Revisor | ||||
Legale ejere | Reelle ejere | Formål | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter | Omlægningsperiode slut | ||||
Omlægningsperiode start | Direktion | Navne | Første regnskabsperiode | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-11 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-04-03 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2023-01-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Folehavevej 29, 2970 Hørsholm (offentliggjort 2023-01-31)
Den 2023-01-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Folehavevej 29, 2970 Hørsholm (offentliggjort 2023-01-31)
Den 2022-07-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Folehavevej 29, 2970 Hørsholm (offentliggjort 2023-01-31)
Den 2022-07-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Folehavevej 29, 2970 Hørsholm (offentliggjort 2022-07-06)
Den 2022-03-08 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-02-22 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-12-30 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2020-12-29 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2020-01-20 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-03-07 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-10-29 tilføjes Revisor: REVISION OG RÅDGIVNINGSGRUPPEN GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2018-11-01)
Den 2018-10-29 fjernes Revisor: inforevision statsautoriseret revisionsaktieselskab (offentliggjort 2018-11-01)
Den 2018-03-06 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-03-06 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2013-10-29 tilføjes Revisor: inforevision statsautoriseret revisionsaktieselskab (offentliggjort 2018-11-01)
Den 2013-10-29 fjernes Revisor: INFO AF 21. AUGUST 1996 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-14 tilføjes Legale ejere: ORYX ApS (offentliggjort 2015-06-15)
Den 2011-03-14 tilføjes Reelle ejere: Jesper Hartvig Jensen (offentliggjort 2017-12-01)
Den 2010-03-12 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed ved investering og finansiering. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-12 tilføjes Kapital (Kapital): 150.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-12 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-12 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-12 tilføjes Vedtægter: 2010-03-12 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2009-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2009-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-05-22 tilføjes Revisor: INFO AF 21. AUGUST 1996 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Folehavevej 29, 2970 Hørsholm (offentliggjort 2022-07-06)
Den 2006-05-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Sankt Annæ Plads 28, 1250 København K (offentliggjort 2004-06-11)
Den 2006-05-02 tilføjes Direktion: Jesper Hartvig Jensen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2006-05-02 fjernes Direktion: Jørgen Hartvig Jensen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2006-04-27 fjernes Revisor: EY Danmark A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-06-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sankt Annæ Plads 28, 1250 København K (offentliggjort 2004-06-11)
Den 2004-06-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Sankt Annæ Plads 28, 1021 København K (offentliggjort 2001-11-01)
Den 2001-10-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sankt Annæ Plads 28, 1021 København K (offentliggjort 2001-11-01)
Den 2001-10-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Slotspladsen 2, 9000 Aalborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-10-05 tilføjes Direktion: Jørgen Hartvig Jensen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2001-10-05 fjernes Direktion: Preben Bang Henriksen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2001-10-05 tilføjes Legale ejere: J.H.J HOLDING ApS, J.E.H.J. A/S (offentliggjort 2015-06-15)
Den 2001-10-05 tilføjes Navne: HJ INDUSTRIES ApS (offentliggjort 2001-11-01)
Den 2001-10-04 fjernes Navne: PBH 27.810 ApS (offentliggjort 2001-07-17)
Den 2001-10-05 tilføjes Revisor: EY Danmark A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-10-05 fjernes Revisor: Harry Aamann (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-07-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Slotspladsen 2, 9000 Aalborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-07-01 tilføjes Direktion: Preben Bang Henriksen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2001-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2002-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2001-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-07-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-07-01 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-07-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-07-01 tilføjes Navne: PBH 27.810 ApS (offentliggjort 2001-07-17)
Den 2001-07-01 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-07-01 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-07-01 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2001-07-01 tilføjes Revisor: Harry Aamann (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-07-01 tilføjes Stiftere: PREBEN BANG HENRIKSEN. AALBORG ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-07-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2001-07-17)
Den 2001-07-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)