Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Jørn Malling | 01.09.2015 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Gitte Malling Sjælsstjerne | 01.07.2013 | 01.09.2015 | direktion |
Jørn Malling | 01.07.2010 | 01.07.2013 | direktion |
Jette Stephanie Holbech | 31.12.2005 | 07.09.2010 | direktion |
Jørgen Rask Nielsen | 10.12.2001 | 31.12.2005 | direktion |
Preben Bang Henriksen | 01.07.2001 | 10.12.2001 | direktion |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Jørn Malling | 01.09.2015 | formand |
Gitte Malling Sjælsstjerne | 01.07.2013 | bestyrelse |