Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Direktion | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2004-01-23 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-01-23 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-01-22 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-01-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Larsbjørnsstræde 5, 1., 1454 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-01-23 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2002-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-01-23 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2001-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-01-23 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-01-23 fjernes Navne: FRESOF HOLDING ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-01-23 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-01-23 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-01-23 fjernes Revisor: Preben Buus Jensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-01-23 fjernes Stiftere: PREBEN BANG HENRIKSEN. AALBORG ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-01-23 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-08-21 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-08-20 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-03-19 fjernes Direktion: Betina Elisabeth Ekman (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-02-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Larsbjørnsstræde 5, 1., 1454 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-02-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Slotspladsen 2, 9000 Aalborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-02-04 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udøve finans- og konsulentvirksomhed, samt at eje aktier og anparter i andre selskaber. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-02-04 tilføjes Navne: FRESOF HOLDING ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-02-03 fjernes Navne: PBH 27.803 ApS (offentliggjort 2001-07-17)
Den 2002-02-04 tilføjes Revisor: Preben Buus Jensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-02-04 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-02-04 tilføjes Vedtægter: 2002-02-04 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-09-26 tilføjes Direktion: Betina Elisabeth Ekman (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-09-26 fjernes Direktion: Preben Bang Henriksen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-09-26 fjernes Revisor: Harry Aamann (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-07-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Slotspladsen 2, 9000 Aalborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-07-01 tilføjes Direktion: Preben Bang Henriksen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2002-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2001-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-07-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-07-01 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-07-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-07-01 tilføjes Navne: PBH 27.803 ApS (offentliggjort 2001-07-17)
Den 2001-07-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-07-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-07-01 tilføjes Revisor: Harry Aamann (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-07-01 tilføjes Stiftere: PREBEN BANG HENRIKSEN. AALBORG ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-07-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-07-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)