Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Revisor | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Bestyrelse | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Beliggenhedsadresse | ||||
Årsbeskæftigelse | Tegningsregel | Vedtægter | Formål | ||||
Hovedbranche | Direktion | Første regnskabsperiode | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-03-05 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-02-23 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-01-06 tilføjes Revisor: PKF MUNKEBO VINDELEV, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2023-01-10)
Den 2023-01-06 fjernes Revisor: REVISION & DATA A/S REGISTREREDE REVISORER (offentliggjort 2023-01-10)
Den 2022-05-23 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-03-03 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-02-03 tilføjes Legale ejere: GUN-BRITT COIFFURE HOLDING ApS (offentliggjort 2021-02-03)
Den 2021-02-03 fjernes Legale ejere: Hanna Ramirez Holding ApS (offentliggjort 2021-02-03)
Den 2021-02-02 fjernes Legale ejere: GUN-BRITT COIFFURE HOLDING ApS (offentliggjort 2021-02-03)
Den 2021-02-03 tilføjes Reelle ejere: Gun-Britt Elisabeth Zeller (offentliggjort 2021-02-03)
Den 2021-02-02 fjernes Reelle ejere: Gun-Britt Elisabeth Zeller (offentliggjort 2021-02-03)
Den 2021-02-03 fjernes Bestyrelse: Hanna Teresita Michel Francisco Ramirez (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-02-03)
Den 2020-05-21 fjernes Bestyrelse: Torben Zeller (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2020-05-22 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-04-28 tilføjes Legale ejere: GUN-BRITT COIFFURE HOLDING ApS (offentliggjort 2021-02-03)
Den 2020-04-28 fjernes Legale ejere: Simone Rosengaard Holding ApS (offentliggjort 2020-05-25)
Den 2020-04-27 fjernes Legale ejere: GUN-BRITT COIFFURE HOLDING ApS (offentliggjort 2020-05-25)
Den 2020-04-28 tilføjes Reelle ejere: Gun-Britt Elisabeth Zeller (offentliggjort 2021-02-03)
Den 2020-04-27 fjernes Reelle ejere: Gun-Britt Elisabeth Zeller (offentliggjort 2020-05-25)
Den 2019-11-25 tilføjes Revisor: REVISION & DATA A/S REGISTREREDE REVISORER (offentliggjort 2023-01-10)
Den 2019-11-25 fjernes Revisor: JØRNER & SCHNEIDER REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2019-12-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-06-21 tilføjes Legale ejere: GUN-BRITT COIFFURE HOLDING ApS, Simone Rosengaard Holding ApS, Hanna Ramirez Holding ApS, Frederikke Rosengren Holding Aps (offentliggjort 2020-05-25)
Den 2019-06-20 fjernes Legale ejere: GUN-BRITT COIFFURE HOLDING ApS, Simone Rosengaard Holding ApS, Hanna Ramirez Holding ApS, Frederikke Rosengren Holding Aps (offentliggjort 2019-08-09)
Den 2019-06-21 tilføjes Reelle ejere: Gun-Britt Elisabeth Zeller (offentliggjort 2020-05-25)
Den 2019-06-20 fjernes Reelle ejere: Gun-Britt Elisabeth Zeller (offentliggjort 2019-08-09)
Den 2019-06-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ny Østergade 23, 1101 København K (offentliggjort 2019-06-11)
Den 2019-06-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Ny Østergade 23, 1101 København K (offentliggjort 2019-06-11)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-04-27)
Den 2019-02-20 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-08-31)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-06-18)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-03-27 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-10-19)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-09-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene, eller af et bestyrelsesmedlem i forening med en direktør. (offentliggjort 2017-09-01)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-08-24 tilføjes Bestyrelse: Simone Ross Rosengaard (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2020-05-27)
Den 2017-08-24 tilføjes Legale ejere: Simone Ross Rosengaard, Hanna Teresita Michel Francisco Ramirez, Frederikke Ærø Rosengren, GUN-BRITT COIFFURE HOLDING ApS, Simone Rosengaard Holding ApS, Hanna Ramirez Holding ApS, Frederikke Rosengren Holding Aps (offentliggjort 2018-03-09)
Den 2017-08-24 fjernes Legale ejere: Simone Ross Rosengaard, Hanna Teresita Michel Francisco Ramirez, Frederikke Ærø Rosengren (offentliggjort 2018-03-09)
Den 2017-08-23 fjernes Legale ejere: GUN-BRITT COIFFURE HOLDING ApS (offentliggjort 2017-09-01)
Den 2017-08-24 tilføjes Reelle ejere: Simone Ross Rosengaard, Hanna Teresita Michel Francisco Ramirez, Frederikke Ærø Rosengren (offentliggjort 2018-03-09)
Den 2017-08-24 fjernes Reelle ejere: Simone Ross Rosengaard, Hanna Teresita Michel Francisco Ramirez, Frederikke Ærø Rosengren (offentliggjort 2018-03-09)
Den 2017-08-24 tilføjes Vedtægter: 2017-08-24 (offentliggjort 2017-09-01)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-05-18 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-03-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-01-25)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-12-21)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-09-30)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-04-07 tilføjes Bestyrelse: Jan Steen Knudsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2016-04-28)
Den 2016-04-07 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-05-01)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-03-19)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-12-16)
Den 2015-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-05-04)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-04-01)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-07-06)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-03-21)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2014-12-15)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2014-10-21)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2014-06-23)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-05-13)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2014-04-04)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2014-05-20)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2014-06-23)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-05-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ny Østergade 23, 1101 København K (offentliggjort 2019-06-11)
Den 2011-05-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Nyhavn 12, 1051 København K (offentliggjort 2009-02-27)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2010-03-11)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-12-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nyhavn 12, 1051 København K (offentliggjort 2009-02-27)
Den 2008-12-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Strandvejen 84, st. th., 2900 Hellerup (offentliggjort 2005-03-18)
Den 2008-12-19 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive frisørvirksomhed, drive frisørskole, forestå salg af hud- og hårprodukter samt anden dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-19 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af selskabets direktør. (offentliggjort 2017-09-01)
Den 2008-12-19 tilføjes Vedtægter: 2008-12-19 (offentliggjort 2017-09-01)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-03-31 tilføjes Bestyrelse: Jeppe Frederik Håkansson Zeller (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-03-31 fjernes Bestyrelse: Martin Lumbye Hansen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Frisørsaloner (offentliggjort 2007-12-25)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Frisørsaloner (offentliggjort 2001-10-01)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2006-03-01 tilføjes Bestyrelse: Martin Lumbye Hansen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2005-03-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Strandvejen 84, st. th., 2900 Hellerup (offentliggjort 2005-03-18)
Den 2005-02-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Silkegade 1, st., 1113 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2003-01-02 tilføjes Revisor: JØRNER & SCHNEIDER REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2019-12-02)
Den 2003-01-02 fjernes Revisor: J.N. Revision (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-05-06 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-04-29 tilføjes Revisor: J.N. Revision (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-08-20 tilføjes Legale ejere: GUN-BRITT COIFFURE HOLDING ApS (offentliggjort 2017-09-01)
Den 2001-08-20 tilføjes Reelle ejere: Gun-Britt Elisabeth Zeller (offentliggjort 2019-08-09)
Den 2001-06-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Silkegade 1, st., 1113 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-06-19 tilføjes Direktion: Gun-Britt Elisabeth Zeller (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2001-06-19 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2001-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-06-19 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2001-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-06-19 tilføjes Hovedbranche: Frisørsaloner (offentliggjort 2001-10-01)
Den 2001-06-19 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-06-19 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-06-19 tilføjes Navne: GUN-BRITT COIFFURE ApS (offentliggjort 2001-07-19)
Den 2001-06-19 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-06-19 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-06-19 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2001-06-19 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-06-19 tilføjes Stiftere: Gun-Britt Elisabeth Zeller (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-06-19 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2001-07-19)
Den 2001-06-19 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)