Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Direktion | Formål | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2014-01-31 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-01-31 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-01-30 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-01-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Nellemosevej 14, 5683 Haarby (offentliggjort 2014-02-05)
Den 2014-01-31 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2001-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-01-31 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2001-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-01-31 fjernes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2014-02-05)
Den 2014-01-31 fjernes Navne: EJENDOMSSELSKABET KEKJ ApS (offentliggjort 2014-02-05)
Den 2014-01-31 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-01-31 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-01-31 fjernes Revisor: FER Fyns Erhvervsrevision I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-01-31 fjernes Stiftere: Knud Ejner Krusborg Jakobsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-01-31 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2014-02-05)
Den 2013-01-15 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-01-14 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-10-16 fjernes Direktion: Knud Ejner Krusborg Jakobsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-09-04 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-09-03 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-04-04 tilføjes Revisor: FER Fyns Erhvervsrevision I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-04-04 fjernes Revisor: HUNDERUP HOLDING GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-16 tilføjes Revisor: HUNDERUP HOLDING GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-16 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2014-02-05)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-07-01 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-07-01 fjernes Revisor: HENRIK IVERSEN & PARTNERE A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nellemosevej 14, 5683 Haarby (offentliggjort 2014-02-05)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Nellemosevej 14, 5683 Haarby (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-11-03 tilføjes Revisor: HENRIK IVERSEN & PARTNERE A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-11-03 fjernes Revisor: FER Fyns Erhvervsrevision I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-12-17 tilføjes Revisor: FER Fyns Erhvervsrevision I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-12-17 fjernes Revisor: MASA ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-06-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nellemosevej 14, 5683 Haarby (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-06-22 tilføjes Direktion: Knud Ejner Krusborg Jakobsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-06-22 tilføjes Formål: Selskabets formål er at være ejendomsselskab, samt dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-06-22 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2001-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-06-22 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2001-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-06-22 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-06-22 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-06-22 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-06-22 tilføjes Navne: EJENDOMSSELSKABET KEKJ ApS (offentliggjort 2014-02-05)
Den 2001-06-22 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-06-22 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-06-22 tilføjes Revisor: MASA ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-06-22 tilføjes Stiftere: Knud Ejner Krusborg Jakobsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-06-22 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-06-22 tilføjes Vedtægter: 2001-06-22 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-06-22 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2014-02-05)
Den 2001-06-22 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)