Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Reinhard Alfons Kühnel | 04.12.2018 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Reinhard Alfons Kühnel | 09.03.2004 | 28.11.2018 | direktion |
Jan Tveøy | 29.10.2001 | 12.05.2004 | direktion |
Lorens Peter Thomsen | 01.08.2001 | 29.10.2001 | adm. dir |
Bendt Gravlev Christensen | 06.06.2001 | 01.08.2001 | direktion |