Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Lasse Kastrup | 22.06.2001 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Carsten Kastrup | 01.03.2004 | 26.08.2015 | direktør |
Ellen Kastrup | 01.03.2004 | 12.01.2015 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Alfred Schrott | 30.06.2021 | bestyrelsesmedlem |
Hans Ladekjær Jeppesen | 26.08.2015 | bestyrelsesmedlem |
Lasse Kastrup | 26.08.2015 | bestyrelsesmedlem |
Johann Habring | 26.08.2015 | formand |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Heinz Scharl | 18.09.2018 | 19.05.2020 | bestyrelsesmedlem |
Johann Pichler | 26.08.2015 | 18.09.2018 | bestyrelsesmedlem |