Stiftere | Status | Dato |
---|---|---|
Gerner Ørgaard Larsen | 27.06.2001 | |
Pernille Larsen | 27.06.2001 |
Legale ejere | Status | Dato | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
GEPE HOLDING A/S (CVR 28279604) | NORMAL | 20.03.2023 | 33,33-49,99% | 100,00 % |
JF Mikkelsen Holding ApS (CVR 43750097) | NORMAL | 20.02.2023 | 25,00-33,32% | 0,00 % |
N Søndergaard Holding ApS (CVR 43750127) | NORMAL | 20.02.2023 | 25,00-33,32% | 0,00 % |
Historik | Fra | Til | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
GEPE HOLDING A/S (CVR 28279604) | 29.10.2004 | 19.03.2023 | 100,00% | 100,00 % |
Gerner Ørgaard Larsen | 27.06.2001 | 29.10.2004 | 100,00% | 100,00 % |