Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | Revisor | ||||
Kontaktoplysninger | Hovedbranche | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Direktion | Første regnskabsperiode | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-08 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-04-27 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-12-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Islands Brygge 24, 6. tv., 2300 København S (offentliggjort 2022-12-13)
Den 2022-12-12 fjernes Beliggenhedsadresse: General Bahnsons Vej 16, 2. tv., 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2022-12-13)
Den 2006-12-01 sletter virksomheden Ejerskaber: FP UDLEJNING ApS. (offentliggjort 2015-07-08)
Den 2007-09-15 sletter virksomheden Ejerskaber: MATERIELHUSET A/S. (offentliggjort 2018-05-23)
Den 2019-01-22 sletter virksomheden Ejerskaber: Nærvær Strandgade ApS. (offentliggjort 2020-10-07)
Den 2020-09-01 sletter virksomheden Ejerskaber: Nærvær Strandgade ApS. (offentliggjort 2021-02-12)
Den 2021-01-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Nærvær Strandgade ApS. (offentliggjort 2021-02-12)
Den 2022-03-16 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-01-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: General Bahnsons Vej 16, 2. tv., 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2022-12-13)
Den 2022-01-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Havneholmen 54, 6. th., 1561 København V (offentliggjort 2022-01-27)
Den 2021-06-08 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-09-01 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-07-01 tilføjes Revisor: GRANT THORNTON,STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2019-08-20)
Den 2019-07-01 fjernes Revisor: Reviwest, Godkendt Revisionsanpartsselskab (offentliggjort 2019-08-20)
Den 2019-03-21 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-20 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-08-24 tilføjes Kontaktoplysninger: fp@fpconsult.dk (offentliggjort 2017-08-24)
Den 2017-08-23 fjernes Kontaktoplysninger: fp@paulsen.mail.dk (offentliggjort 2017-08-24)
Den 2017-03-13 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-11-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Havneholmen 54, 6. th., 1561 København V (offentliggjort 2022-01-27)
Den 2016-11-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Havneholmen 50, 4., 1561 København V (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-09-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Havneholmen 50, 4., 1561 København V (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-09-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Gadstrupparken 69, 4621 Gadstrup (offentliggjort 2016-09-26)
Den 2016-04-20 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2009-08-28 tilføjes Revisor: Reviwest, Godkendt Revisionsanpartsselskab (offentliggjort 2019-08-20)
Den 2009-08-28 fjernes Revisor: Ejendommen Himmelev Bygade 70-74 I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2011-10-19)
Den 2008-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-21)
Den 2008-01-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gadstrupparken 69, 4621 Gadstrup (offentliggjort 2016-09-26)
Den 2008-01-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Enggårdsvej 5, 4621 Gadstrup (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-21)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Enggårdsvej 5, 4621 Gadstrup (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Enggårdsvej 5, 4621 Gadstrup (offentliggjort 2005-06-21)
Den 2005-05-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Enggårdsvej 5, 4621 Gadstrup (offentliggjort 2005-06-21)
Den 2005-05-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Gadstrup Mosevej 25, 4621 Gadstrup (offentliggjort 2005-01-11)
Den 2005-05-24 tilføjes Kontaktoplysninger: fp@paulsen.mail.dk (offentliggjort 2017-08-24)
Den 2005-01-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gadstrup Mosevej 25, 4621 Gadstrup (offentliggjort 2005-01-11)
Den 2005-01-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Egegårdsvej 10, 4621 Gadstrup (offentliggjort 2002-09-28)
Den 2003-01-21 tilføjes Revisor: Ejendommen Himmelev Bygade 70-74 I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-12-18 fjernes Revisor: BILLE & BUCH-ANDERSEN REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-09-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Egegårdsvej 10, 4621 Gadstrup (offentliggjort 2002-09-28)
Den 2002-09-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Vermundsgade 21, 2100 København Ø (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-09-11 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje aktier eller anparter i andre selskaber, herunder finansiering og kapitalanbringelse. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-09-11 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-09-11 tilføjes Vedtægter: 2002-09-11 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-05-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vermundsgade 21, 2100 København Ø (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-05-28 tilføjes Direktion: Finn Rettig Paulsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2001-05-28 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2001-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-05-28 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2001-05-28 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-05-28 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-05-28 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-05-28 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-05-28 tilføjes Legale ejere: Finn Rettig Paulsen (offentliggjort 2017-11-10)
Den 2001-05-28 tilføjes Navne: FIPA HOLDING ApS (offentliggjort 2001-07-18)
Den 2001-05-28 tilføjes Reelle ejere: Finn Rettig Paulsen (offentliggjort 2017-11-10)
Den 2001-05-28 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-05-28 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-05-28 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2001-05-28 tilføjes Revisor: BILLE & BUCH-ANDERSEN REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-05-28 tilføjes Stiftere: Finn Rettig Paulsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-05-28 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2001-07-18)
Den 2001-05-28 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)