Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Interessenter | Navne | Regnskabs år | ||||
Revisor | Formål | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2008-05-08 tilføjes Virksomhedsform: 30 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-05-08 fjernes Virksomhedsform: 30 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-05-07 fjernes Virksomhedsform: 30 (offentliggjort 2001-06-28)
Den 2008-05-08 tilføjes Virksomhedsstatus: SLETTET (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-08 fjernes Virksomhedsstatus: SLETTET (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-07 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Industrivej 10, 9440 Aabybro (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-05-08 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2001-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-08 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2001-06-07 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-08 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-05-08 fjernes Interessenter: ASX 9127 ApS, ADVW 201 A/S, ADVW 200 A/S (offentliggjort 2001-06-28)
Den 2008-05-08 fjernes Navne: I/S AKTIEINVEST (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-05-08 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-08 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-08 fjernes Revisor: Jørn Enevold Torp (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-06-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Industrivej 10, 9440 Aabybro (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-06-07 tilføjes Formål: Selskabets formål er at foretage anlægsinvesteringer i værdipapirer (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-06-07 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2001-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-06-07 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2001-06-07 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-06-07 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-06-07 tilføjes Interessenter: ASX 9127 ApS, ADVW 201 A/S, ADVW 200 A/S (offentliggjort 2001-06-28)
Den 2001-06-07 tilføjes Navne: I/S AKTIEINVEST (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-06-07 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-06-07 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-06-07 tilføjes Revisor: Jørn Enevold Torp (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-06-07 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den tegningsberettigede direktion i ADVW 200 A/S, ADVW 201 A/S og ASX 9127 ApS i forening (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-06-07 tilføjes Vedtægter: 2001-06-07 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-06-07 tilføjes Virksomhedsform: 30 (offentliggjort 2001-06-28)
Den 2001-06-07 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)