Sektion (alle) | |||||||
Binavne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Bestyrelse | Direktion | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Årsbeskæftigelse | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2013-03-15 fjernes Binavne: ELMER RASMUSSEN TRANSPORT A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-03-01 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-03-01 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-03-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Tomsagervej 18, 8230 Åbyhøj (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-03-01 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2001-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-03-01 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2001-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-03-01 fjernes Hovedbranche: Vejgodstransport (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-03-01 fjernes Navne: FRAGTRUTEN ODENSE-ESBJERG A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-03-01 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-03-01 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-03-01 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-03-01 fjernes Stiftere: Elmer Rasmussen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-03-01 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-02-28 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-09-26 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-09-25 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-09-26 fjernes Bestyrelse: Kjeld Ahrenkiel Frederiksen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-09-26 fjernes Direktion: Jan Erik Soll Sunde (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-04-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tomsagervej 18, 8230 Åbyhøj (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-04-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Storstrømsvej 30, 6715 Esbjerg N (offentliggjort 2012-04-11)
Den 2012-04-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Storstrømsvej 30, 6715 Esbjerg N (offentliggjort 2012-04-11)
Den 2012-04-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Logistikparken 5, 8220 Brabrand (offentliggjort 2011-10-06)
Den 2011-10-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Logistikparken 5, 8220 Brabrand (offentliggjort 2011-10-06)
Den 2011-10-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Industrivej 4, 5750 Ringe (offentliggjort 2007-06-29)
Den 2011-10-06 tilføjes Bestyrelse: Kjeld Ahrenkiel Frederiksen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-06 fjernes Bestyrelse: Flemming Clausen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-06 tilføjes Direktion: Jan Erik Soll Sunde (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-06 fjernes Direktion: Morten Jensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-06 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive fragtmandsvirksomhed og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-06 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-06 fjernes Revisor: PK REVISION STATSAUTORISERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-06 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-06 tilføjes Vedtægter: 2011-10-06 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-30 tilføjes Bestyrelse: Anders Jensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-30 fjernes Bestyrelse: Jørgen Conradi Jensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-04-20 tilføjes Revisor: PK REVISION STATSAUTORISERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-04-20 fjernes Revisor: Schebye Statsautoriseret Revisionsfirma (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Vejgodstransport (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Vognmandsvirksomhed (offentliggjort 2001-09-03)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-06-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Industrivej 4, 5750 Ringe (offentliggjort 2007-06-29)
Den 2007-06-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Vorsøvænget 9, 5500 Middelfart (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2007-06-04 tilføjes Bestyrelse: Jørgen Conradi Jensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-04 fjernes Bestyrelse: Anders Jensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-04 tilføjes Navne: FRAGTRUTEN ODENSE-ESBJERG A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-06-03 fjernes Navne: ELMER RASMUSSEN TRANSPORT A/S (offentliggjort 2001-07-20)
Den 2007-05-09 tilføjes Bestyrelse: Anders Jensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-05-09 fjernes Bestyrelse: Bo Rasmussen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-05-09 tilføjes Direktion: Morten Jensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-05-09 fjernes Direktion: Elmer Rasmussen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-05-09 tilføjes Revisor: Schebye Statsautoriseret Revisionsfirma (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-05-09 fjernes Revisor: Rath & Knudsen Statsautoriserede revisorer interessentskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vorsøvænget 9, 5500 Middelfart (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Vorsøvænget 9, 5500 Middelfart (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vorsøvænget 9, 5500 Middelfart (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-06-25 tilføjes Bestyrelse: Bo Rasmussen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-06-25 tilføjes Binavne: ELMER RASMUSSEN TRANSPORT A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-06-25 tilføjes Direktion: Elmer Rasmussen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-06-25 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2001-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-06-25 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2001-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-06-25 tilføjes Hovedbranche: Vognmandsvirksomhed (offentliggjort 2001-09-03)
Den 2001-06-25 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-06-25 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-06-25 tilføjes Navne: ELMER RASMUSSEN TRANSPORT A/S (offentliggjort 2001-07-20)
Den 2001-06-25 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-06-25 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-06-25 tilføjes Revisor: Rath & Knudsen Statsautoriserede revisorer interessentskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-06-25 tilføjes Stiftere: Elmer Rasmussen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-06-25 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-06-25 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)