Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Revisor | Beliggenhedsadresse | Legale ejere | ||||
Kontaktoplysninger | Hvidhvask | Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | ||||
Hovedbranche | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-10 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-05-24 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-05-11 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-21 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-08-29 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-20 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-01-09 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2019-01-29)
Den 2019-01-09 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2019-01-29)
Den 2018-06-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kløvermarken 19, 7190 Billund (offentliggjort 2018-06-20)
Den 2018-06-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Kløvermarken 19, 7190 Billund (offentliggjort 2018-06-20)
Den 2018-06-20 fjernes Legale ejere: DEN JYSKE SPAREKASSE (offentliggjort 2018-06-26)
Den 2018-06-01 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-09-08 tilføjes Kontaktoplysninger: bogholderi@b-e-u.dk (offentliggjort 2017-09-08)
Den 2017-09-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kløvermarken 19, 7190 Billund (offentliggjort 2018-06-20)
Den 2017-09-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Kløvermarken 102, 7190 Billund (offentliggjort 2017-09-07)
Den 2017-09-07 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2017-09-07)
Den 2017-06-02 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kløvermarken 102, 7190 Billund (offentliggjort 2017-09-07)
Den 2016-06-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Kløvermarken 102, 7190 Billund (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2016-04-21 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-05-21 tilføjes Legale ejere: DEN JYSKE SPAREKASSE, PS HOLDING ApS, BILLUND (offentliggjort 2018-06-26)
Den 2014-10-08 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2019-01-29)
Den 2014-10-08 fjernes Revisor: MARTINSEN STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-10-20 tilføjes Revisor: MARTINSEN STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2010-03-11)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2007-12-22)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2001-09-24)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kløvermarken 102, 7190 Billund (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Kløvermarken 102, 7190 Billund (offentliggjort 2004-05-19)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2004-05-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kløvermarken 102, 7190 Billund (offentliggjort 2004-05-19)
Den 2004-05-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Kornmarken 15, 7190 Billund (offentliggjort 2003-05-02)
Den 2003-05-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kornmarken 15, 7190 Billund (offentliggjort 2003-05-02)
Den 2003-05-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Kløvermarken 102, 7190 Billund (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-12-20 fjernes Revisor: LILIAN-SKAT ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-06-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kløvermarken 102, 7190 Billund (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-06-22 tilføjes Direktion: Per Madsen Schmidt (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2001-06-22 tilføjes Formål: Selskabets formål er at besidde ejendomme samt investering og administration samt dermed beslægtet virksomhed efter direktionens skøn. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-06-22 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2001-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-06-22 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2001-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-06-22 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2001-09-24)
Den 2001-06-22 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-06-22 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-06-22 tilføjes Navne: PS EJENDOM ApS (offentliggjort 2001-07-09)
Den 2001-06-22 tilføjes Reelle ejere: Per Madsen Schmidt (offentliggjort 2017-10-24)
Den 2001-06-22 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-06-22 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-06-22 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2001-06-22 tilføjes Revisor: LILIAN-SKAT ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-06-22 tilføjes Stiftere: Per Madsen Schmidt (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-06-22 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-06-22 tilføjes Vedtægter: 2001-06-22 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-06-22 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2001-07-09)
Den 2001-06-22 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)