Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Jesper Thousgaard | 05.07.2023 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Kjeld Yde Madsen | 22.06.2001 | 05.07.2023 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Jesper Thousgaard | 05.07.2023 | bestyrelsesmedlem |
Kristian Wind Hornstrup | 21.12.2016 | bestyrelsesmedlem |
Jesper Lovmand | 31.03.2014 | bestyrelsesmedlem |
Kjeld Yde Madsen | 22.06.2001 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jacob Stenled Yde Madsen | 10.05.2012 | 21.12.2016 | bestyrelsesmedlem |
Niels Hornstrup Andersen | 01.09.2009 | 31.03.2014 | bestyrelsesmedlem |
Kuno Frost | 03.02.2009 | 02.01.2014 | bestyrelsesmedlem |
Søren Maarup | 08.05.2006 | 10.05.2012 | bestyrelsesmedlem |
Gitte Sørensen | 08.05.2006 | 03.02.2009 | bestyrelsesmedlem |
Jan Bangsgaard | 27.05.2004 | 08.05.2006 | bestyrelsesmedlem |
Per Andersen | 22.06.2001 | 30.09.2010 | bestyrelsesmedlem |
Gurli Stenled Refsgaard | 22.06.2001 | 27.05.2004 | bestyrelsesmedlem |