Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Revisor | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Hovedbranche | Beliggenhedsadresse | Binavne | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Kapital | Navne | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-07 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-23 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-05-30 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-11 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-04-17 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2017-12-19 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Tika-rideudstyr ApS. (offentliggjort 2017-12-20)
Den 2019-05-14 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-18 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-02 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-09 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-05-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er aktie- og anpartsbesiddelse og investering. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-05-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-05-01 tilføjes Vedtægter: 2014-05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-05-01 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-08-03 tilføjes Legale ejere: Bent Nørgaard (offentliggjort 2015-07-09)
Den 2012-08-03 tilføjes Reelle ejere: Bent Nørgaard (offentliggjort 2017-09-18)
Den 2011-10-13 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-13 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af kontormaskiner og -udstyr, computere og it-udstyr (offentliggjort 2011-10-19)
Den 2008-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-22)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-08-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Solbjerg Plantagevej 3, 6731 Tjæreborg (offentliggjort 2009-12-07)
Den 2004-08-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Malervej 1, 8766 Nørre Snede (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-08-16 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-08-16 fjernes Revisor: PARTNER REVISION. STATSAUTORISERETREVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-05-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Malervej 1, 8766 Nørre Snede (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-05-23 tilføjes Binavne: BNT INVEST ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-05-23 tilføjes Direktion: Bent Nørgaard (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-05-23 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2001-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-05-23 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2001-05-23 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-05-23 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-05-23 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-05-23 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-05-23 tilføjes Navne: BT190992 ApS (offentliggjort 2001-07-16)
Den 2001-05-23 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-05-23 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-05-23 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-05-23 tilføjes Revisor: PARTNER REVISION. STATSAUTORISERETREVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-05-23 tilføjes Stiftere: Bent Nørgaard (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-05-23 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2001-07-16)
Den 2001-05-23 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)