Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Binavne | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Ejerskaber | Tegningsregel | Direktion | xbrl | ||||
Kontaktoplysninger | Vedtægter | Formål | Kapital | ||||
Kapitalvaluta |
Den 2020-05-25 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2020-05-27)
Den 2020-05-25 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2020-05-27)
Den 2020-05-24 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2020-05-27)
Den 2020-05-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Niels Bohrs Allé 21, 5230 Odense M (offentliggjort 2020-05-27)
Den 2020-05-25 fjernes Binavne: HN INVEST XXVI ApS (offentliggjort 2020-05-27)
Den 2020-05-25 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2001-12-31 (offentliggjort 2020-05-27)
Den 2020-05-25 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2001-06-21 (offentliggjort 2020-05-27)
Den 2020-05-25 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-05-27)
Den 2020-05-25 fjernes Legale ejere: Carsten Georg Lauth, Uffe Tjelle Fabrin, Lynge Te Lynge, Hans Peter Mørk Hansen, Lone Clemmesen, Michael Wengel-Nielsen, Poul Frits Bruun Ludvigsen, Margit Nielsen, Birthe Hanne Grøndal, Holme Ejendomsinvest ApS (offentliggjort 2020-05-27)
Den 2020-05-25 fjernes Navne: BAHNHOFSTRASSE 78, DISSEN ApS (offentliggjort 2020-05-27)
Den 2020-05-25 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-05-27)
Den 2020-05-25 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-05-27)
Den 2020-05-25 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-05-27)
Den 2020-05-25 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2020-05-27)
Den 2020-05-25 fjernes Stiftere: HSV FINANS II A/S (offentliggjort 2020-05-27)
Den 2020-05-25 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-05-27)
Den 2001-06-21 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: K/S BAHNHOFSTRASSE, DISSEN. (offentliggjort 2001-07-26)
Den 2019-05-22 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2020-05-27)
Den 2019-05-22 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2020-05-27)
Den 2019-05-21 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-05-24)
Den 2019-05-22 fjernes Direktion: Carsten Georg Lauth (direktion) (offentliggjort 2019-05-24)
Den 2019-03-27 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-02-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Niels Bohrs Allé 21, 5230 Odense M (offentliggjort 2020-05-27)
Den 2019-02-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Niels Bohrs Allé 19, 5230 Odense M (offentliggjort 2019-02-19)
Den 2019-01-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Niels Bohrs Allé 19, 5230 Odense M (offentliggjort 2019-02-19)
Den 2019-01-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Niels Bohrs Allé 19, 5230 Odense M (offentliggjort 2019-01-15)
Den 2018-10-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Niels Bohrs Allé 19, 5230 Odense M (offentliggjort 2019-01-15)
Den 2018-10-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Niels Bohrs Allé 19, 5230 Odense M (offentliggjort 2018-10-15)
Den 2018-10-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Niels Bohrs Allé 19, 5230 Odense M (offentliggjort 2018-10-15)
Den 2018-10-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Niels Bohrs Allé 19, 5230 Odense M (offentliggjort 2018-10-11)
Den 2018-04-03 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-09-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Niels Bohrs Allé 19, 5230 Odense M (offentliggjort 2018-10-11)
Den 2017-09-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Regnbuepladsen 5, 4., 1550 København V (offentliggjort 2017-09-07)
Den 2017-05-11 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-01-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Regnbuepladsen 5, 4., 1550 København V (offentliggjort 2017-09-07)
Den 2017-01-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Regnbuepladsen 5, 4., 1550 København V (offentliggjort 2017-01-26)
Den 2017-01-26 fjernes Kontaktoplysninger: blj@kristensenproperties.com (offentliggjort 2017-01-26)
Den 2016-05-03 tilføjes Vedtægter: 2016-05-03 (offentliggjort 2020-05-27)
Den 2016-05-12 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-12-30 tilføjes Legale ejere: Holme Ejendomsinvest ApS (offentliggjort 2020-05-27)
Den 2015-12-30 fjernes Legale ejere: Jan Søren Poulsen (offentliggjort 2019-05-24)
Den 2015-10-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Regnbuepladsen 5, 4., 1550 København V (offentliggjort 2017-01-26)
Den 2015-10-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Rugårdsvej 46, 2., 5000 Odense C (offentliggjort 2015-10-27)
Den 2014-06-11 tilføjes Kontaktoplysninger: blj@kristensenproperties.com (offentliggjort 2017-01-26)
Den 2014-04-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rugårdsvej 46, 2., 5000 Odense C (offentliggjort 2015-10-27)
Den 2014-04-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Rugårdsvej 46, 2., 5000 Odense C (offentliggjort 2014-04-14)
Den 2012-06-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rugårdsvej 46, 2., 5000 Odense C (offentliggjort 2014-04-14)
Den 2012-06-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Filosofgangen 20, 5000 Odense C (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-10-17 tilføjes Legale ejere: Birthe Hanne Grøndal (offentliggjort 2020-05-27)
Den 2009-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-05-27)
Den 2008-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-22)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-03-17 fjernes Direktion: Jan Søren Poulsen (direktør) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-06-25 tilføjes Direktion: Jan Søren Poulsen (direktør) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-06-25 fjernes Direktion: Kaj Nøttrup (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-01-01 tilføjes Direktion: Kenneth Veiling Johansson (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-12-31 tilføjes Legale ejere: Margit Nielsen (offentliggjort 2020-05-27)
Den 2001-12-30 tilføjes Legale ejere: Jan Søren Poulsen, Lone Clemmesen, Michael Wengel-Nielsen, Poul Frits Bruun Ludvigsen (offentliggjort 2019-05-24)
Den 2001-12-29 tilføjes Legale ejere: Hans Peter Mørk Hansen (offentliggjort 2020-05-27)
Den 2001-12-28 tilføjes Legale ejere: Lynge Te Lynge (offentliggjort 2020-05-27)
Den 2001-12-27 tilføjes Legale ejere: Carsten Georg Lauth, Uffe Tjelle Fabrin (offentliggjort 2020-05-27)
Den 2001-12-20 tilføjes Formål: Selskabets formål er at være komplentar i K/S BAHNHOFSTRASSE, DISSEN og varetage ledelsen af dette selskab, herunder ejendomsadministration. Komplementarselskabet må ikke administrere afskrivningsberettiget fast ejendom for andre en K/S BAHNHOFSTRASSE, DISSEN. (offentliggjort 2020-05-27)
Den 2001-12-20 tilføjes Navne: BAHNHOFSTRASSE 78, DISSEN ApS (offentliggjort 2020-05-27)
Den 2001-12-19 fjernes Navne: HN INVEST XXVI ApS (offentliggjort 2001-07-11)
Den 2001-12-20 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to direktører i forening (offentliggjort 2019-05-24)
Den 2001-12-20 tilføjes Vedtægter: 2001-12-20 (offentliggjort 2016-05-18)
Den 2001-12-20 fjernes Direktion: Pia Constance Hansen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-06-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Filosofgangen 20, 5000 Odense C (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-06-21 tilføjes Binavne: HN INVEST XXVI ApS (offentliggjort 2020-05-27)
Den 2001-06-21 tilføjes Direktion: Pia Constance Hansen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-06-21 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2001-12-31 (offentliggjort 2020-05-27)
Den 2001-06-21 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2001-06-21 (offentliggjort 2020-05-27)
Den 2001-06-21 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-06-21 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2020-05-27)
Den 2001-06-21 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-05-27)
Den 2001-06-21 tilføjes Navne: HN INVEST XXVI ApS (offentliggjort 2001-07-11)
Den 2001-06-21 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-05-27)
Den 2001-06-21 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-05-27)
Den 2001-06-21 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-05-27)
Den 2001-06-21 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2020-05-27)
Den 2001-06-21 tilføjes Stiftere: HSV FINANS II A/S (offentliggjort 2020-05-27)
Den 2001-06-21 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-05-27)
Den 2001-06-21 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-05-24)