Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Revision fravalgt | Revisor | Ejerskaber | ||||
Hovedbranche | Hvidhvask | Vedtægter | Beliggenhedsadresse | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-02-20 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-01-17 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-01-17)
Den 2023-01-16 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-01-17)
Den 2023-01-17 fjernes Revisor: Sønderup I/S, statsautoriserede revisorer (offentliggjort 2023-01-17)
Den 2002-11-25 sletter virksomheden Ejerskaber: RAMLYNG-HANSEN HOLDING ApS. (offentliggjort 2016-03-22)
Den 2016-03-14 sletter virksomheden Ejerskaber: RAMLYNG-HANSEN HOLDING ApS. (offentliggjort 2017-02-27)
Den 2017-02-17 sletter virksomheden Ejerskaber: RAMLYNG-HANSEN HOLDING ApS. (offentliggjort 2017-02-27)
Den 2017-02-27 sletter virksomheden Ejerskaber: RAMLYNG-HANSEN HOLDING ApS. (offentliggjort 2022-10-26)
Den 2017-06-15 sletter virksomheden Ejerskaber: V74 ApS. (offentliggjort 2021-08-12)
Den 2022-04-01 sletter virksomheden Ejerskaber: RAMLYNG-HANSEN HOLDING ApS. (offentliggjort 2022-12-13)
Den 2023-01-17 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-09-07 tilføjes Hovedbranche: Kombinerede administrationsserviceydelser (offentliggjort 2022-09-08)
Den 2022-09-06 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2022-09-08)
Den 2022-09-07 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2022-09-07)
Den 2022-04-08 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-11 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-06-19 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-23 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-01-17)
Den 2019-05-22 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-05-26)
Den 2019-05-23 tilføjes Revisor: Sønderup I/S, statsautoriserede revisorer (offentliggjort 2023-01-17)
Den 2019-05-27 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-29 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-05-26)
Den 2018-05-28 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-05-30)
Den 2018-05-29 tilføjes Vedtægter: 2018-05-29 (offentliggjort 2018-05-30)
Den 2018-05-29 fjernes Revisor: Sønderup I/S, statsautoriserede revisorer (offentliggjort 2018-05-30)
Den 2018-05-29 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-08-01 tilføjes Revisor: Sønderup I/S, statsautoriserede revisorer (offentliggjort 2018-05-30)
Den 2017-08-01 fjernes Revisor: Rynord Revision statsautoriseret revisionsanpartsselskab (offentliggjort 2017-08-03)
Den 2017-05-24 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-05-24 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-09-25 tilføjes Revisor: Rynord Revision statsautoriseret revisionsanpartsselskab (offentliggjort 2017-08-03)
Den 2015-09-25 fjernes Revisor: Boye Rynord (offentliggjort 2015-10-03)
Den 2014-08-08 tilføjes Revisor: Boye Rynord (offentliggjort 2015-10-03)
Den 2014-08-08 fjernes Revisor: ADDERE REVISION STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2022-09-08)
Den 2012-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-22)
Den 2012-07-01 tilføjes Revisor: ADDERE REVISION STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-07-01 fjernes Revisor: PARTNERSELSKABET AF 1. JULI 2012 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-11-21 tilføjes Revisor: PARTNERSELSKABET AF 1. JULI 2012 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-11-21 fjernes Revisor: BUUS JENSEN I/S STATSAUTORISEREDE REVISORER (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-03-22 tilføjes Revisor: BUUS JENSEN I/S STATSAUTORISEREDE REVISORER (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-03-22 fjernes Revisor: OTTO HOUD STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-06-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kastanievej 12, 1., 1876 Frederiksberg C (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-06-19 tilføjes Direktion: Arne Gert Hansen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2001-06-19 tilføjes Formål: Selskabets formål er handel og investering i værdipapirer, herunder aktier og anparter samt aktiviteter i tilknytning hertil. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-06-19 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2001-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-06-19 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2001-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-06-19 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-06-19 tilføjes Kapital (Kapital): 250.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-06-19 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-06-19 tilføjes Legale ejere: Arne Gert Hansen (offentliggjort 2015-06-02)
Den 2001-06-19 tilføjes Navne: A.H. HOLDING KØBENHAVN ApS (offentliggjort 2001-07-31)
Den 2001-06-19 tilføjes Reelle ejere: Arne Gert Hansen (offentliggjort 2017-10-17)
Den 2001-06-19 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-06-19 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-06-19 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-05-30)
Den 2001-06-19 tilføjes Revisor: OTTO HOUD STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-06-19 tilføjes Stiftere: Arne Gert Hansen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-06-19 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-06-19 tilføjes Vedtægter: 2001-06-19 (offentliggjort 2018-05-30)
Den 2001-06-19 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2001-07-31)
Den 2001-06-19 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)