Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Jens Christian Toftgaard Kudahl | 24.01.2005 | direktør |
Lars Ingemann Olsen | 20.12.2002 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Gudrun Elise Frantsen | 07.06.2001 | 24.01.2005 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Carl Henrik Björkman | 13.09.2024 | bestyrelsesmedlem |
Michael Per Thunell | 27.06.2023 | bestyrelsesmedlem |
Henrik Strange | 04.05.2022 | bestyrelsesmedlem |
Jens Christian Toftgaard Kudahl | 04.05.2022 | bestyrelsesmedlem |
Lars Ingemann Olsen | 04.05.2022 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Anja Egede Mikkelsen | 27.06.2023 | 13.09.2024 | formand |
Anja Egede Mikkelsen | 30.09.2022 | 26.06.2023 | bestyrelsesmedlem |
Annette Bernth | 04.05.2022 | 27.06.2023 | formand |
Claus Noel Vermund Bretton-Meyer | 04.05.2022 | 30.09.2022 | bestyrelsesmedlem |