Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Revisor | Hovedbranche | Bestyrelse | Beliggenhedsadresse | ||||
Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | Navne | Binavne | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Virksomhedsform | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Legale ejere | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-20 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-19 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-15 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-05-21 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-06-12 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-31 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-30 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-23 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-07 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-05-23 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive formueadministration (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-05-23 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 2 bestyrelsesmedlemmer i forening eller af en direktør (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-05-23 tilføjes Vedtægter: 2014-05-23 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-05-23 fjernes Revisor: RN af 01.10.2017 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-12-23 tilføjes Revisor: RN af 01.10.2017 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-12-23 fjernes Revisor: Kresten Kusk Hyldahl (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-09-04 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2012-09-27)
Den 2012-09-03 fjernes Hovedbranche: El-installation (offentliggjort 2007-12-21)
Den 2012-03-01 tilføjes Bestyrelse: Thomas Vedel Hansen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-03-01 fjernes Bestyrelse: Søren Fryd (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-11-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Højvangen 1, 9240 Nibe (offentliggjort 2009-11-10)
Den 2009-11-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Grydstedgade 7, 9240 Nibe (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2008-03-27 tilføjes Navne: HAVMU A/S (offentliggjort 2008-06-09)
Den 2008-03-26 fjernes Navne: ELEKTRIKEREN-MVH HIMMERLAND A/S (offentliggjort 2002-05-14)
Den 2008-03-27 fjernes Binavne: VEGGER EL-FORRETNING A/S, NIBE EL-SERVICE A/S, HVALPSUND INSTALLATIONSFORRETNING A/S, HORNUM EL-SERVICE A/S, HIMMERLANDS KØLE- OG VASKESERVICE A/S, AALBORG LYSTEKNIK A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: El-installation (offentliggjort 2007-12-21)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: El-installation (offentliggjort 2001-08-06)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Grydstedgade 7, 9240 Nibe (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Grydstedgade 7, 9240 Nibe (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-05-02 tilføjes Bestyrelse: Søren Fryd (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-02 fjernes Bestyrelse: Torben Møller Graae (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-02 tilføjes Kapital (Kapital): 675.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-02 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-12-07 tilføjes Bestyrelse: Torben Møller Graae (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-07 fjernes Bestyrelse: Søren Fryd (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-05-14 tilføjes Binavne: VEGGER EL-FORRETNING A/S, NIBE EL-SERVICE A/S, HVALPSUND INSTALLATIONSFORRETNING A/S, HORNUM EL-SERVICE A/S, HIMMERLANDS KØLE- OG VASKESERVICE A/S, AALBORG LYSTEKNIK A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-04-10 tilføjes Bestyrelse: Søren Fryd (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-04-10 tilføjes Navne: ELEKTRIKEREN-MVH HIMMERLAND A/S (offentliggjort 2002-05-14)
Den 2002-04-09 fjernes Navne: NIBE ELSERVICE ApS (offentliggjort 2001-07-10)
Den 2002-04-10 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2002-05-14)
Den 2002-04-09 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2001-07-10)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Grydstedgade 7, 9240 Nibe (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-06-18 tilføjes Direktion: Mogens Vedel Hansen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-06-18 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2001-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-06-18 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2001-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-06-18 tilføjes Hovedbranche: El-installation (offentliggjort 2001-08-06)
Den 2001-06-18 tilføjes Kapital (Kapital): 670.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-06-18 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-06-18 tilføjes Legale ejere: Mogens Vedel Hansen (offentliggjort 2015-05-19)
Den 2001-06-18 tilføjes Navne: NIBE ELSERVICE ApS (offentliggjort 2001-07-10)
Den 2001-06-18 tilføjes Reelle ejere: Mogens Vedel Hansen (offentliggjort 2017-10-07)
Den 2001-06-18 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-06-18 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-06-18 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-06-18 tilføjes Revisor: Kresten Kusk Hyldahl (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-06-18 tilføjes Stiftere: Mogens Vedel Hansen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-06-18 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2001-07-10)
Den 2001-06-18 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)